Teplárna Topolová 14 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Teplárna Topolová 14 s.r.o. (05896215) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Topolová 2916/14, 10600 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2017 a je stále aktivní. Teplárna Topolová 14 s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Teplárna Topolová 14 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Teplárna Topolová 14 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 270944 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05896215 | |
Jméno: | Arielka s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.3.2017 |
Zapsána dne: | 8.3.2017 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Topolová 2916/14, Praha 10600, Česká republika | 11.12.2023 |
---|---|---|
Adresa: | U Císařské cesty 211, Praha 10300, Česká republika | 4.6.2019 - 11.12.2023 |
Adresa: | Mařatkova 918/2, Praha 14200, Česká republika | 8.3.2017 - 4.6.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.3.2017 |
Jednatel | Antonín Tomáš Vejsada |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2023 |
Adresa | Lázeňská 286/6, 11800 Praha |
Jednatel | Petra Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2024 |
Adresa | U lužického semináře 99/22, 11800 Praha |
jednatel | Ing. Jakub Daniel Brejla |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 do 11.12.2023 |
Adresa | Topolová 2916/14, 10600 Praha |
jednatel | Ing. Jakub Daniel Brejla |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2019 do 17.7.2021 |
Adresa | U Císařské cesty 211, 10300 Praha |
jednatel | Ioseb Chkhartishvili |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 4.6.2019 |
Adresa | Rustaveli str. 140/33 , Cobuleti |
jednatel | David Dlouhý |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 16.5.2017 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05896215 |
---|---|
Jméno: | Teplárna Topolová 14 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Topolová 2916/14, Praha 10600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Petra Svobodová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Antonín Tomáš Vejsada |
IČO: | 05896215 |
---|---|
Firma: | Teplárna Topolová 14 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 3. 2017 |
Sídlo: | Topolová 2916/14, Praha 10600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |