Teodor Kormanec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Teodor Kormanec (61496031) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Západní 473, 25261 Jeneč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 1995 a je stále aktivní. Teodor Kormanec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Teodor Kormanec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Teodor Kormanec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 11358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61496031 | |
Jméno: | Teodor Kormanec | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 7.2.1995 |
Zapsána dne: | 7.2.1995 | |
odpovědný zástupce: Luboš Krofta,bytem Milady Horákové 24/481 Praha 7 | 7.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Západní 473, Jeneč 25261, Česká republika | 16.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na chobotě 125/2b, Praha 16300, Česká republika | 15.8.2016 - 16.6.2023 |
Adresa: | Milady Horákové 24/481, Praha 7 , Česká republika | 7.2.1995 - 15.8.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 7.2.1995 |
IČO (identifikační číslo): | 61496031 |
---|---|
Jméno: | Teodor Kormanec |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na chobotě 125/2, Praha 16300 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 12. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Teodor Kormanec |
---|
IČO: | 61496031 |
---|---|
Firma: | Teodor Kormanec |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Jeneč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 7. 2. 1995 |
Sídlo: | Západní 473, Jeneč 25261 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |