TELTO JT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TELTO JT, s.r.o. (28076761) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žernovická 266, 38301 Prachatice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2008 a je stále aktivní. TELTO JT, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TELTO JT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TELTO JT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15853 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28076761 | |
Jméno: | TELTO JT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.2008 |
Zapsána dne: | 1.1.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 3.7.2014 - 14.11.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žernovická 266, Prachatice 38301, Česká republika | 14.11.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.6.2022 |
Výroba elektřiny | 1.6.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -pronájem a půjčování věcí movitých, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -projektování elektrických zařízení, -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. | 1.6.2022 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.6.2022 |
Projektová činnost ve výstavbě | 1.6.2022 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1.6.2022 |
Zámečnictví, nástrojářství | 1.6.2022 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1.6.2022 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 3.7.2014 - 1.6.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.8.2011 - 1.6.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.8.2011 - 1.6.2022 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 4.8.2011 - 1.6.2022 |
zámečnictví, nástrojářství | 4.8.2011 - 1.6.2022 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
přípravné práce pro stavby | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
realitní činnost | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
projektování elektrických zařízení | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
zámečnictví | 15.7.2008 - 4.8.2011 |
silniční motorová doprava nákladní | 15.7.2008 - 3.7.2014 |
výroba elektřiny | 15.7.2008 - 1.6.2022 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 15.7.2008 - 1.6.2022 |
projektová činnost ve výstavbě | 15.7.2008 - 1.6.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor za poskytování služeb ne jiných než základních | 1.1.2008 - 4.8.2011 |
jednatel | Jan Tokár |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2019 |
Adresa | Na Vyhlídce 380, 38301 Prachatice |
jednatel | Mgr. Jaroslava Tokárová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 do 1.6.2022 |
Adresa | Na Vyhlídce 380, 38301 Prachatice |
jednatel | Jan Tokár |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2010 do 14.11.2019 |
Adresa | Na Vyhlídce 380, 38301 Prachatice II |
jednatel | Mgr. Jaroslava Tokárová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2008 do 16.9.2016 |
Adresa | Na Vyhlídce 380, 38301 Prachatice |
jednatel | Ing. Jan Tokár |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2008 do 31.8.2011 |
Adresa | Na Vyhlídce 380, 38301 Prachatice |
IČO (identifikační číslo): | 28076761 |
---|---|
Jméno: | TELTO JT, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Žernovická 266, Prachatice 38301 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2008 |
Přerušeno od | 19. 3. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2008 |
Přerušeno od | 19. 3. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2008 |
Přerušeno od | 11. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2008 |
Přerušeno od | 11. 5. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Přerušeno od | 11. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jaroslava Tokárová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Tokár |
IČO: | 28076761 |
---|---|
Firma: | TELTO JT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Prachatice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 2008 |
Sídlo: | Žernovická 266, Prachatice 38301 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba elektřiny |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Truhlářské práce |
Silniční nákladní doprava |
Telekomunikační činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |