TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (64617173) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1996 TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9010 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64617173 | |
Jméno: | TELPROBIS, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.1996 |
Zapsána dne: | 1.1.1996 | |
Potvrzením o ukončení exekuce ze dne 18.03.2011, sp. zn. 103 Ex 02012/04-18, oznámil exekutor Mgr. René Mohyla, že pověření k provedení exekuce zaniklo, neboť exekuce byla pravomocným rozhodnutím zastavena. | 22.3.2011 - 22.3.2011 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 28.6.2004, čj. 90 Nc 10198/2004-3 nařídil soud exekuci podle platbních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 6.8.2002 a 8.8.2002 na majetek povinného TELPROBIS spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Přívoz, Teslova 2 k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020 ve výši 52 788,- Kč. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Komenského 38. | 16.7.2004 - 22.3.2011 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 28 Cm 131/2003-9 ze dne 29.12.2003, které nabylo právní moci dne 30.1.2004 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 1.3.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Teslova 2, Ostrava 70200, Česká republika | 1.1.1996 |
---|---|---|
Adresa: | Teslova 2, Ostrava-Přívoz , Česká republika | 1.1.1996 - 1.1.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
projektování elektrických zařízení | 28.3.1996 - 23.11.2017 |
demolice a zemní práce kromě příloh z 455/91 Sb. | 1.1.1996 - 23.11.2017 |
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby) | 1.1.1996 - 23.11.2017 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu - Drátová telekomunikační vedení v místních sítích, včetně navazujících kabelových souborů | 1.1.1996 - 23.11.2017 |
Jednatel | Milan Čonka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1996 |
Adresa | Dobrovského 3, Ostrava-Přívoz |
IČO (identifikační číslo): | 64617173 |
---|---|
Jméno: | TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Čonka |
---|
IČO: | 64617173 |
---|---|
Firma: | TELPROBIS, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1996 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Telekomunikační činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |