Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. (46523600) je Spolek. Sídlí na adrese Pod Lipami 459, 54901 Nové Město nad Metují. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 86 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46523600 | |
Jméno: | Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují 54901, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda výboru | Ing. Vladimír Vik |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 |
Adresa | Na Střezině 1114/14, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Mgr. Kateřina Hejzlarová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 |
Adresa | Žižkovo náměstí 5, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Václav Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 |
Adresa | Dukelská 672, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Petr Kubišta |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 |
Adresa | Na Kopci 125, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Radek Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2023 |
Adresa | 170, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Radek Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 do 7.4.2023 |
Adresa | U Lípy 853, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Marie Petruželková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 do 19.8.2020 |
Adresa | Družební 924, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Vladimír Vik |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 do 19.8.2020 |
Adresa | Na Střezině 1114/14, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Radek Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 19.8.2020 |
Adresa | Prokopa Holého 188/18, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Milan Havrda |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 19.8.2020 |
Adresa | Žižkovo náměstí 152, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Mgr. Kateřina Hejzlarová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2018 do 19.8.2020 |
Adresa | Žižkovo náměstí 5, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Marie Petruželková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 5.11.2019 |
Adresa | Družební 924, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Vladimír Vik |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2018 do 5.11.2019 |
Adresa | Na Střezině 1114/14, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Zdeněk Haman |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 14.11.2018 |
Adresa | Na Strážnici 138, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Zdeněk Haman |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 14.11.2018 |
Adresa | Na Strážnici 138, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Michal Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2018 do 14.11.2018 |
Adresa | Stavební 474, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Michal Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 22.8.2018 |
Adresa | Jungmannova 1072, 53901 Hlinsko |
člen výboru | Michal Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2018 do 22.8.2018 |
Adresa | Jungmannova 1072, 53901 Hlinsko |
člen výboru | Milan Havrda |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 3.3.2018 |
Adresa | Žižkovo náměstí 152, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Kamil Praus |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 3.3.2018 |
Adresa | Nad Stadionem 1305, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Pavel Hejkal |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 3.3.2018 |
Adresa | U Zvonice 318, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Juraj Hrčka |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 3.3.2018 |
Adresa | 130, 51754 Vamberk |
člen výboru | Kamil Řezníček |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 3.3.2018 |
Adresa | Vlastimila Moravce 72, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Michal Vaněk |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2015 do 3.3.2018 |
Adresa | 118, 51801 Dobruška |
IČO (identifikační číslo): | 46523600 |
---|---|
Jméno: | Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 23. 5. 1990 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují 54901 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 1. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Václav Schejbal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Vik |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Kateřina Hejzlarová |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kubišta |
Člen statutárního orgánu: | Radek Kolář |
IČO: | 46523600 |
---|---|
Firma: | Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Nové Město nad Metují |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 5. 1990 |
Sídlo: | Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují 54901 |
---|
Provozování sportovních zařízení |