Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. (48343200) je Spolek. Sídlí na adrese 45, 34525 Horšovský Týn. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1184 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48343200 | |
Jméno: | Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 45, Horšovský Týn 34525, Česká republika | 30.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Oplotec 21, Hostouň u Horšovského Týna , Česká republika | 1.1.2014 - 30.8.2016 |
Předseda výboru | Miroslav Zitterbart |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2024 |
Adresa | Petra Bezruče 4, 34525 Hostouň |
Místopředseda výboru | Michal Trhlík |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2024 |
Adresa | 11, 34561 Osvračín |
Člen výboru | Vladimír Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2024 |
Adresa | 25, 34525 Horšovský Týn |
Finanční hospodář | Jiří Marek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | U Trati 57, 34525 Hostouň |
Člen výboru | Jaroslav Tengler |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 |
Adresa | Palackého 164, 34543 Koloveč |
Finanční hospodář | Jiří Marek |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2024 do 4.4.2024 |
Adresa | U Trati 57, 34525 Hostouň |
Finanční hospodář | Jiří Marek |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2017 do 29.3.2024 |
Adresa | U Trati 57, 34525 Hostouň |
Předseda | Miroslav Zitterbart |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2017 do 29.3.2024 |
Adresa | Petra Bezruče 4, 34525 Hostouň |
Člen výboru | Vladimír Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 29.3.2024 |
Adresa | 25, 34525 Horšovský Týn |
Místopředseda | Michal Trhlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2023 do 29.3.2024 |
Adresa | 11, 34561 Osvračín |
Člen výboru | Václav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 do 14.4.2023 |
Adresa | 1, 34601 Horšovský Týn |
Místopředseda | Michal Trhlík |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2017 do 14.1.2023 |
Adresa | náměstí Hrdinů 725/12, 14000 Praha |
Člen výboru | Václav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 22.12.2022 |
Adresa | Plachého 119, 34601 Horšovský Týn |
Místopředseda | Tomáš Oberajtr |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 21.9.2017 |
Adresa | Suchanovova 111, 34601 Horšovský Týn |
Finanční hospodář | Jan Mašát |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 21.9.2017 |
Adresa | 123, 34401 Zahořany |
předseda | Ján Kuzma |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 21.9.2017 |
Adresa | 25, 34525 Hostouň |
IČO (identifikační číslo): | 48343200 |
---|---|
Jméno: | Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 6. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 45, Horšovský Týn 34525 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Trhlík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Červenka |
Člen statutárního orgánu: | Václav Svoboda |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Zitterbart |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Marek |
IČO: | 48343200 |
---|---|
Firma: | Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Horšovský Týn |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 1. 1993 |
Sídlo: | 45, Horšovský Týn 34525 |
---|
Provozování sportovních zařízení |