Tělocvičná jednota Sokol Železnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Železnice (68246021) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Náměstí Svobody 1, 50713 Železnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Železnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Železnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Železnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28482 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68246021 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Železnice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí Svobody 1, Železnice 50713, Česká republika | 3.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Železnice, , | 1.1.2014 - 3.9.2015 |
starosta | Antonín Saal |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | Bradlecká 398, 50713 Železnice |
jednatelka | Jitka Palmeová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | Příkopy 78, 50713 Železnice |
hospodářka | Danuše Šmídová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | Bradlecká 385, 50713 Železnice |
hospodář | Danuše Šmídová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 25.3.2020 |
Adresa | Bradlecká 385, 50713 Železnice |
jednatel | Jitka Palmeová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 25.3.2020 |
Adresa | Příkopy 78, 50713 Železnice |
starosta | Antonín Saal |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 25.3.2020 |
Adresa | Bradlecká 398, 50713 Železnice |
náčelnice | Vladimíra Šolínová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 4.11.2016 |
Adresa | 1, 50713 Železnice |
náčelník | Zdeněk Šolín |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 4.11.2016 |
Adresa | 1, 50713 Železnice |
IČO: | 68246021 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Železnice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Železnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 4. 1998 |
Sídlo: | Náměstí Svobody 1, Železnice 50713 |
---|
Provozování sportovních zařízení |