Tělocvičná jednota Sokol Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín (62334964) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Na Příkopě 814, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28346 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62334964 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Vsetín | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Příkopě 814, Vsetín 75501, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
místostarosta | Zbyněk Duchoň |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2021 |
Adresa | Vesník 1731, 75501 Vsetín |
člen | Antonín Šula |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | U Koupaliště 925, 75501 Vsetín |
členka | Radka Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | 640, 75623 Jablůnka |
člen | Bc. Radek Hladký |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | Dolní Jasénka 772, 75501 Vsetín |
člen | Ing. Václav Jadrný |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | Na Kopečku 7, 75501 Vsetín |
členka | Pavlína Hučíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
člen | Ondřej Slováček |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | Rokytnice 416, 75501 Vsetín |
hospodářka | Jitka Pecharová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | Benátky 1892, 75501 Vsetín |
jednatelka | Alena Uličná |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | 17, 75701 Valašské Meziříčí |
starosta | Mgr. Radek Fojtík |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | Jasenice 943, 75501 Vsetín |
místostarosta | Zbyněk Duchoň |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 do 16.6.2021 |
Adresa | Dukelská 1820, 75501 Vsetín |
Náčelník | Dušan Životský |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 5.9.2019 |
Adresa | Na Výšině 427, 75501 Vsetín |
Starosta | Radek Fojtík |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 5.9.2019 |
Adresa | Jasenice 943, 75501 Vsetín |
Místostarosta | Zbyněk Duchoň |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 5.9.2019 |
Adresa | Dukelská 1820, 75501 Vsetín |
Hospodář | Ing. Jiří Vařejka |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 5.9.2019 |
Adresa | Dukelská 1820, 75501 Vsetín |
Jednatel | Alena Uličná |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2016 do 5.9.2019 |
Adresa | 17, 75701 Valašské Meziříčí |
Náčelnice | Ludmila Slováčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 do 5.9.2019 |
Adresa | Rokytnice 416, 75501 Vsetín |
Náčelnice | Michaela Slováčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 17.9.2016 |
Adresa | Rokytnice 416, 75501 Vsetín |
Jednatel | Alena Uličná |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 31.7.2016 |
Adresa | Záviše Kalandry 1419, 75501 Vsetín |
IČO: | 62334964 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Vsetín |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 1. 1995 |
Sídlo: | Na Příkopě 814, Vsetín 75501 |
---|
Sportovní činnosti |