Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice (00215961) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 202, 66406 Viničné Šumice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27692 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00215961 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 202, Viničné Šumice 66406, Česká republika | 23.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | , Viničné Šumice, Viničné Šumice , | 1.1.2014 - 23.11.2019 |
starosta | Ladislav Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 |
Adresa | 248, 66406 Viničné Šumice |
člen výboru | Bronislav Klaus |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 |
Adresa | 113, 66406 Viničné Šumice |
člen výboru | Alena Cabalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 |
Adresa | 430, 66406 Viničné Šumice |
členka | Zdeňka Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | 195, 66406 Viničné Šumice |
člen | Josef Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | 300, 66406 Viničné Šumice |
člen | Ing. Ivan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | 345, 66406 Viničné Šumice |
členka | Lenka Wagnerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | 353, 66406 Viničné Šumice |
hospodářka | Ludmila Nedorostková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | 196, 66406 Viničné Šumice |
jednatelka | Ing. Jana Železná |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | 367, 66406 Viničné Šumice |
člen | Ing. Pavel Málek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 11.7.2023 |
Adresa | 63, 66406 Viničné Šumice |
členka | Hana Vaculíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2020 do 11.7.2023 |
Adresa | 391, 66406 Viničné Šumice |
člen | Jaromír Ryšánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 11.7.2023 |
Adresa | 52, 66406 Viničné Šumice |
členka | Zdenka Puklová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 11.7.2023 |
Adresa | 164, 66406 Viničné Šumice |
starosta | Ladislav Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 6.1.2021 |
Adresa | 225, 66406 Viničné Šumice |
členka | Hana Volková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 3.12.2020 |
Adresa | 391, 66406 Viničné Šumice |
člen | Ing. Pavel Málek |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 63, 66406 Viničné Šumice |
členka | Jarmila Komůrková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 1, 66406 Viničné Šumice |
členka | Šárka Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 416, 66406 Viničné Šumice |
členka | Zdeňka Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 195, 66406 Viničné Šumice |
člen | Josef Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 300, 66406 Viničné Šumice |
hospodářka | Ludmila Nedorostková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 196, 66406 Viničné Šumice |
jednatelka | Zdenka Puklová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 164, 66406 Viničné Šumice |
pokladní | Lenka Wagnerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 353, 66406 Viničné Šumice |
vzdělavatel | Ing. Ivan Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 345, 66406 Viničné Šumice |
členka | Božena Doleželová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 159, 66406 Viničné Šumice |
matrikářka | Jana Filipová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 249, 66406 Viničné Šumice |
starosta | Ladislav Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | 225, 66406 Viničné Šumice |
IČO: | 00215961 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Viničné Šumice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Viničné Šumice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 7. 1990 |
Sídlo: | 202, Viničné Šumice 66406 |
---|
Provozování sportovních zařízení |