Tělocvičná jednota Sokol Velká má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Velká (70236399) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 92, 75301 Hranice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Tělocvičná jednota Sokol Velká má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Velká nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Velká na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28520 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70236399 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Velká | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 9 | 25.11.2016 - 10.9.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 10 | 14.7.2014 - 25.11.2016 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 14.7.2014 - 10.9.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 92, Hranice 75301, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
místostarosta | Miloslav Cvek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 152, 75301 Hranice |
jednatelka | Marcela Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 50, 75301 Hranice |
člen výboru | Petr Zlámal |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 105, 75301 Hranice |
hospodářka | Jitka Pírková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 169, 75301 Hranice |
člen výboru | Bc. Marek Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | Galašova 1741, 75301 Hranice |
člen výboru | Miroslav Cvečka |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 150, 75301 Hranice |
členka výboru | Ludmila Škrdlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 99, 75301 Hranice |
starosta | Miloš Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 127, 75301 Hranice |
náčelnice | Bc. et Bc. Veronika Hlavinková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | 82, 75301 Hranice |
místostarosta | Miloslav Cvek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 152, 75301 Hranice |
členka | Ludmila Škrdlová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 99, 75301 Hranice |
člen | Miroslav Cvečka |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 150, 75301 Hranice |
členka | Jitka Pírková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 169, 75301 Hranice |
člen | Marek Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | Galašova 1741, 75301 Hranice |
člen | Petr Zlámal |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 105, 75301 Hranice |
hospodářka | Ing. Irena Hapalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 139, 75301 Hranice |
jednatelka | Marcela Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 50, 75301 Hranice |
starosta | Miloš Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 do 30.11.2022 |
Adresa | 127, 75301 Hranice |
člen | Ludmila Škrdlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | 99, 75301 Hranice |
náčelník | Bc. Marek Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | Galašova 1741, 75301 Hranice |
hospodářka | Ing. Irena Hapalová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | 139, 75301 Hranice |
starosta | Miloš Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | 127, 75301 Hranice |
místostarosta | Miloslav Cvek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | 152, 75301 Hranice |
vzdělavatel | Petr Zlámal |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | 105, 75301 Hranice |
jednatelka | Marcela Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 10.9.2019 |
Adresa | 50, 75301 Hranice |
náčelnice | Jitka Pírková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 10.9.2019 |
Adresa | 169, 75301 Hranice |
předseda odboru sportu | Miroslav Cvečka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 10.9.2019 |
Adresa | 150, 75301 Hranice |
člen | Miroslav Cvečka |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 25.11.2016 |
Adresa | 150, 75301 Hranice |
náčelnice | Ing. Šárka Hlavinková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 25.11.2016 |
Adresa | 82, 75301 Hranice |
člen | Jitka Pírková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2014 do 25.11.2016 |
Adresa | 169, 75301 Hranice |
IČO (identifikační číslo): | 70236399 |
---|---|
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Velká |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 19. 11. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 92, Hranice 75301 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 1. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 1. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Miloš Krajíček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Irena Hapalová |
Člen statutárního orgánu: | Petr Zlámal |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Cvek |
Člen statutárního orgánu: | Jitka Pírková |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Cvečka |
Člen statutárního orgánu: | Marek Beneš |
Člen statutárního orgánu: | Ludmila Škrdlová |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Pavlíková |
IČO: | 70236399 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Velká |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Hranice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 11. 1999 |
Sídlo: | 92, Hranice 75301 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Provozování sportovních zařízení |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |