Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně (65972201) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 78, 39172 Sudoměřice u Bechyně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28432 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65972201 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 78, Sudoměřice u Bechyně 39172, Česká republika | 26.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 81, Sudoměřice u Bechyně 39172, Česká republika | 28.5.2016 - 26.7.2017 |
Adresa: | , Sudoměřice u Bechyně, , | 1.1.2014 - 28.5.2016 |
hospodář | Pavel Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | 11, 39165 Sudoměřice u Bechyně |
členka výboru | Eva Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | 8, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
členka výboru | Eva Dušková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | 127, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
jednatel | Tomáš Vrzal |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Novodvorská 168, 39165 Bechyně |
starostka | Mgr. Jana Šonková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | 204, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
starostka | Mgr. Jana Šonková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 do 25.8.2022 |
Adresa | 204, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
jednatelka | Eva Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 25.8.2022 |
Adresa | 8, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
člen výboru | Ing. Tomáš Weinzettel |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 25.8.2022 |
Adresa | 98, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
členka výboru | Jana Podhradská |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 25.8.2022 |
Adresa | 162, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
hospodářka | Eva Dušková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 25.8.2022 |
Adresa | 127, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
starostka | Mgr. Jana Šonková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2019 do 15.4.2021 |
Adresa | 113, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Jana Šonková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2017 do 21.6.2019 |
Adresa | 113, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Ing. Tomáš Weinzettel |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 21.6.2019 |
Adresa | 98, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Jednatelka | Eva Houdková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 21.6.2019 |
Adresa | 8, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Eva Dušková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 21.6.2019 |
Adresa | 127, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Jana Podhradská |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 21.6.2019 |
Adresa | 162, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Starostka | Šárka Kratochvílová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 21.6.2019 |
Adresa | 81, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Jan Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 5.3.2018 |
Adresa | 114, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Jan Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 5.3.2018 |
Adresa | 114, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Jana Šonková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 1.7.2017 |
Adresa | 137, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
Člen výboru | Jana Šonková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 1.7.2017 |
Adresa | 137, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
IČO: | 65972201 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Sudoměřice u Bechyně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 11. 1996 |
Sídlo: | 78, Sudoměřice u Bechyně 39172 |
---|
Provozování sportovních zařízení |