Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty (47558768) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 112, 26722 Suchomasty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47558768 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 112, Suchomasty 26722, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místostarostka | Kateřina Kellerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 104, 26722 Suchomasty |
Hospodářka | Dagmar Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 127, 26722 Suchomasty |
Jednatelka | Libuše Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 170, 26722 Suchomasty |
Starosta | Josef Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2022 |
Adresa | 56, 26722 Suchomasty |
starosta | Josef Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 24.5.2022 |
Adresa | 56, 26722 Suchomasty |
místostarostka | Kateřina Kellerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 24.5.2022 |
Adresa | 104, 26722 Suchomasty |
hospodářka | Dagmar Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 24.5.2022 |
Adresa | 127, 26722 Suchomasty |
jednatelka | Libuše Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 24.5.2022 |
Adresa | 170, 26722 Suchomasty |
starostka | Bohumila Polcarová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2019 do 12.2.2020 |
Adresa | 169, 26722 Suchomasty |
místostarosta | Ing. Jaroslav Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2019 do 12.2.2020 |
Adresa | 131, 26722 Suchomasty |
jednatelka | Libuše Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2019 do 12.2.2020 |
Adresa | 170, 26722 Suchomasty |
jednatel | Libuše Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 5.6.2019 |
Adresa | 170, 26722 Suchomasty |
místostarosta | Milan Placák |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 5.6.2019 |
Adresa | 175, 26722 Suchomasty |
starosta | Bohumila Polcarová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 5.6.2019 |
Adresa | 169, 26722 Suchomasty |
IČO: | 47558768 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Suchomasty |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Suchomasty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 2. 1995 |
Sídlo: | 112, Suchomasty 26722 |
---|
Provozování sportovních zařízení |