Tělocvičná jednota Sokol Soběslav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Soběslav (60060841) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Nová 401/1, 39201 Soběslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Soběslav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Soběslav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Soběslav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27708 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60060841 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Soběslav | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová 401/1, Soběslav 39201, Česká republika | 23.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Žižkova 237/6, Soběslav 39201, Česká republika | 1.1.2014 - 23.4.2016 |
hospodářka | Alena Vaněčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Bočná 315/14, 39201 Soběslav |
členka výboru | Marie Štefanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Krátká 476/3, 39201 Soběslav |
členka výboru | Mgr. Hana Drachovská |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | tř. Dr. Edvarda Beneše 91/74, 39201 Soběslav |
členka výboru | Jaroslava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Lužnická 87/20, 39201 Soběslav |
náčelnice | Ivana Sosnová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Slovenská 208/26, 39201 Soběslav |
jednatelka | Dana Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Luční 651/41, 39201 Soběslav |
starostka | Jaroslava Rokosová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 31.8.2023 |
Adresa | náměstí Republiky 101, 39201 Soběslav |
místostarostka | Helena Zvánovcová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | Petra Bezruče 335/9, 39201 Soběslav |
členka | Dana Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | Luční 651/41, 39201 Soběslav |
členka | Hana Drachovská |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | tř. Dr. Edvarda Beneše 91/74, 39201 Soběslav |
členka | Ivana Sosnová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | Slovenská 208/26, 39201 Soběslav |
členka | Jaroslava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | Lužnická 87/20, 39201 Soběslav |
jednatelka | Věra Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | K Libouši 615, 39201 Soběslav |
starostka | Helena Hovorková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | K Libouši 616, 39201 Soběslav |
hospodářka | Marta Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 31.10.2019 |
Adresa | Chvalovského nábřeží 337/19, 39201 Soběslav |
náčelnice | Ivana Sosnová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | Slovenská 208/26, 39201 Soběslav |
vzdělavatelka | Jaroslava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | Lužnická 87/20, 39201 Soběslav |
matrikářka | Marie Kinkorová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | Sídliště Míru 501/6, 39201 Soběslav |
jednatelka | Věra Čapková |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | K Libouši 615, 39201 Soběslav |
místostarostka | Helena Zvánovcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | Petra Bezruče 335/9, 39201 Soběslav |
hospodářka | Marta Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | Chvalovského nábřeží 337/19, 39201 Soběslav |
starostka | Helena Hovorková |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.5.2019 |
Adresa | K Libouši 616, 39201 Soběslav |
IČO: | 60060841 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Soběslav |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Soběslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 9. 1990 |
Sídlo: | Nová 401/1, Soběslav 39201 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |