Tělocvičná jednota Sokol Slaný má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Slaný (48707376) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Třebízského 625, 27401 Slaný. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Slaný má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Slaný nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Slaný na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27813 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48707376 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Slaný | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 7.8.2014 - 14.1.2020 | |
Počet členů kontrolní komise: 1 | 7.8.2014 - 14.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třebízského 625, Slaný 27401, Česká republika | 7.8.2014 |
---|
starosta | Libor Dobner |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | Třebízského 625, 27401 Slaný |
místostarosta | Josef Chodora |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | 162, 27379 Tuřany |
jednatelka | Mgr. Martina Hortová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | Navrátilova 1000/1, 27401 Slaný |
starosta | Libor Dobner |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 14.1.2020 |
Adresa | Třebízského 625, 27401 Slaný |
jednatelka | Martina Hortová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 14.1.2020 |
Adresa | Navrátilova 1000/1, 27401 Slaný |
místostarosta | Josef Chodora |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 14.1.2020 |
Adresa | 162, 27379 Tuřany |
IČO: | 48707376 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Slaný |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Slaný |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 2. 1991 |
Sídlo: | Třebízského 625, Slaný 27401 |
---|
Provozování sportovních zařízení |