Tělocvičná jednota Sokol Plaveč má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Plaveč (45670854) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Sokolská 128, 67132 Plaveč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Plaveč má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Plaveč nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Plaveč na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27808 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45670854 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Plaveč | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 128, Plaveč 67132, Česká republika | 9.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Plaveč, Plaveč , | 1.1.2014 - 9.10.2014 |
hospodář | Bc. Leona Kaiblinger Poloprudská |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Brozanská 80, 53009 Pardubice |
jednatel | Ing. Dušan Koc |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Kamínka 149, 67132 Plaveč |
starostka | Pavlína Tomášková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Kamínka 156, 67132 Plaveč |
hospodářka | Bc. Jitka Bulínová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2021 do 18.8.2022 |
Adresa | 396, 67131 Únanov |
starosta | Ing. Dušan Koc |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2019 do 18.8.2022 |
Adresa | Kamínka 149, 67132 Plaveč |
jednatel | Miroslava Vlčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2019 do 18.8.2022 |
Adresa | Padělek 111, 67132 Plaveč |
hospodář | Ing. Rostislav Krutiš |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 do 5.1.2021 |
Adresa | Rybářská 819/18, 60300 Brno |
hospodář | Ing. Rostislav Krutiš |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2019 do 11.9.2020 |
Adresa | Oblekovická 214/164, 67181 Znojmo |
hospodář | Ing. Rostislav Krutiš |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2018 do 16.10.2019 |
Adresa | Oblekovická 214/164, 67181 Znojmo |
starosta | Bc. Dušan Koc |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2014 do 16.10.2019 |
Adresa | Kamínka 149, 67132 Plaveč |
jednatelka | Miroslava Vlčková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2014 do 16.10.2019 |
Adresa | Padělek 111, 67132 Plaveč |
hospodář | Ing. Rostislav Krutiš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 31.3.2018 |
Adresa | 214, 67181 Znojmo |
hospodář | Ing. Rostislav Krutiš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 31.3.2018 |
Adresa | 214, 67181 Znojmo |
hospodářka | Ing. Ivana Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2014 do 9.11.2016 |
Adresa | Kamínka 125, 67132 Plaveč |
IČO: | 45670854 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Plaveč |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Plaveč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 2. 1991 |
Sídlo: | Sokolská 128, Plaveč 67132 |
---|
Provozování sportovních zařízení |