Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice (45234540) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese U Kadlubku 5087/4, 72200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28174 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45234540 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kadlubku 5087/4, Ostrava 72200, Česká republika | 6.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Třebovická 5505/48, Ostrava 72200, Česká republika | 10.8.2019 - 6.6.2020 |
Adresa: | Třebovická 5351/34, Ostrava 72200, Česká republika | 1.1.2014 - 10.8.2019 |
místostarostka | Ing Šárka Pojerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Třebovická 5565/114a, 72200 Ostrava |
hospodář | Ivana Volná |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Šaljapinova 5180/16, 72200 Ostrava |
jednatel | Ing Jiří Mordinský |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Třebovická 5351/34, 72200 Ostrava |
starosta | Tomáš Zajac |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | U Kadlubku 5087/4, 72200 Ostrava |
starosta jednoty | Tomáš Zajac |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2020 do 30.6.2022 |
Adresa | U Kadlubku 5087/4, 72200 Ostrava |
místostarostka jednoty | Ing. Šárka Pojerová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2020 do 30.6.2022 |
Adresa | Třebovická 5565/114a, 72200 Ostrava |
jednatel | Ing. Jiří Mordinský |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2019 do 30.6.2022 |
Adresa | Třebovická 5351/34, 72200 Ostrava |
hospodář | Ivana Volná |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2019 do 30.6.2022 |
Adresa | Šaljapinova 5180/16, 72200 Ostrava |
starosta | Ing. Alena Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2019 do 6.6.2020 |
Adresa | Třebovická 5505/48, 72200 Ostrava |
hospodářka | Ivana Volná |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 10.8.2019 |
Adresa | Šaljapinova 5180/16, 72200 Ostrava |
jednatel | Ing. Jiří Mordinský |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 10.8.2019 |
Adresa | Třebovická 5351/34, 72200 Ostrava |
starostka | Jiřina Mordinská |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 10.8.2019 |
Adresa | Třebovická 5351/34, 72200 Ostrava |
IČO: | 45234540 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Třebovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1993 |
Sídlo: | U Kadlubku 5087/4, Ostrava 72200 |
---|
Provozování sportovních zařízení |