Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady (62538331) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 414, 37333 Nové Hrady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28103 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62538331 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 414, Nové Hrady 37333, Česká republika | 11.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Vilová čtvrť 294, Nové Hrady 37333, Česká republika | 1.1.2014 - 11.4.2017 |
jednatel | Pavel Kříha |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | 356, 37401 Nové Hrady |
starosta | Stanislav Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2023 |
Adresa | Vilová čtvrť 294, 37333 Nové Hrady |
místostarosta | Jiří Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2023 |
Adresa | Pod vodárnou 381, 37333 Nové Hrady |
hospodářka | Marie Kasanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2023 |
Adresa | Na vyhlídce 162, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Vojtěch Kříha |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2023 |
Adresa | Pod Zámeckým 403, 37333 Nové Hrady |
jednatel | Pavel Kříha |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2023 do 11.10.2023 |
Adresa | Pod Zámeckým 403, 37333 Nové Hrady |
místostarosta | Petr Silmbrod |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | Nové město 259, 37401 Trhové Sviny |
členka | Stanislava Hladká |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | 27, 37401 Horní Stropnice |
členka | Renata Žahourová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | Dr. Stejskala 11, 37311 Ledenice |
členka | Bohumila Vochosková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | Zahradní čtvrť 319, 37333 Nové Hrady |
hospodářka | Marie Kasanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | Na vyhlídce 162, 37333 Nové Hrady |
jednatel | Pavel Kříha |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | Pod Zámeckým 403, 37333 Nové Hrady |
starosta | Stanislav Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 do 13.5.2023 |
Adresa | Vilová čtvrť 294, 37333 Nové Hrady |
hospodář | Marie Kasanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2017 do 11.9.2019 |
Adresa | Na vyhlídce 162, 37333 Nové Hrady |
starosta | Stanislav Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2017 do 11.9.2019 |
Adresa | Vilová čtvrť 294, 37333 Nové Hrady |
jednatel | Pavel Kříha |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 11.9.2019 |
Adresa | Pod Zámeckým 403, 37333 Nové Hrady |
členka výboru | Bohumila Vochosková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 11.9.2019 |
Adresa | Zahradní čtvrť 319, 37333 Nové Hrady |
člen výboru | Petr Silmbrod |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 11.9.2019 |
Adresa | Nové město 259, 37401 Trhové Sviny |
členka výboru | Renata Žahourová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 11.9.2019 |
Adresa | Dr. Stejskala 11, 37311 Ledenice |
členka výboru | Stanislava Betuštiaková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 11.9.2019 |
Adresa | 27, 37401 Horní Stropnice |
jednatel | Jiří Dorazil |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2017 do 1.6.2018 |
Adresa | Na vyhlídce 162, 37333 Nové Hrady |
jednatel | Jiří Dorazil |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2017 do 1.6.2018 |
Adresa | Na vyhlídce 162, 37333 Nové Hrady |
IČO: | 62538331 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Nové Hrady |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 5. 1992 |
Sídlo: | 414, Nové Hrady 37333 |
---|
Provozování sportovních zařízení |