Tělocvičná jednota Sokol Nemojany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 114, 68303 Nemojany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Nemojany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Nemojany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Nemojany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27663 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00543110 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol, Nemojany | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 114, Nemojany 68303, Česká republika | 2.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Nemojany, , | 1.1.2014 - 2.12.2014 |
člen výboru | Mgr. Dalibor Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 247, 68303 Nemojany |
jednatel | Michal Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 433, 68303 Luleč |
člen výboru | Marie Kudličková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 204, 68303 Nemojany |
člen výboru | Miroslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 101, 68303 Nemojany |
člen výboru | Vladimír Bartl |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 196, 68303 Nemojany |
místostarosta | Eduard Ulbricht |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 178, 68303 Nemojany |
starosta | Tomáš Kudlička |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | 204, 68303 Nemojany |
místostarosta | Eduard Ulbricht |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 178, 68303 Nemojany |
člen | Miroslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 101, 68303 Nemojany |
člen | Aleš Křička |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 231, 68303 Nemojany |
člen | Dalibor Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 247, 68303 Nemojany |
hospodářka | Marie Kudličková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 204, 68303 Nemojany |
jednatelka | Ilona Cahová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 145, 68305 Račice-Pístovice |
starosta | Tomáš Kudlička |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 31.8.2022 |
Adresa | 204, 68303 Nemojany |
zdravotník | Aleš Křička |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.8.2019 |
Adresa | 231, 68303 Nemojany |
člen | Miroslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.8.2019 |
Adresa | 101, 68303 Nemojany |
hospodář | Marie Kudličková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.8.2019 |
Adresa | 204, 68303 Nemojany |
člen | Drahomíra Kraplová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.8.2019 |
Adresa | 184, 68303 Nemojany |
starosta | Tomáš Kudlička |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.8.2019 |
Adresa | 204, 68303 Nemojany |
náčelník | Mgr. Dalibor Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.8.2019 |
Adresa | 247, 68303 Nemojany |
člen | Roman Weiter |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 2.8.2019 |
Adresa | 158, 68303 Nemojany |
místostarosta | Eduard Ulbricht |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 2.8.2019 |
Adresa | 178, 68303 Nemojany |
jednatelka | Ilona Cahová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 2.8.2019 |
Adresa | 145, 68305 Račice-Pístovice |
jednatel | Josef Homola |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 17.4.2018 |
Adresa | 142, 68303 Nemojany |
jednatel | Josef Homola |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 17.4.2018 |
Adresa | 142, 68303 Nemojany |
člen | Vladimír Bartl |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 3.2.2017 |
Adresa | 196, 68303 Nemojany |
IČO: | 00543110 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Nemojany |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Nemojany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 6. 1990 |
Sídlo: | 114, Nemojany 68303 |
---|
Provozování sportovních zařízení |