Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou (44160542) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Sokolská 421, 79827 Němčice nad Hanou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28153 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44160542 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 421, Němčice nad Hanou 79827, Česká republika | 19.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nová 586, Němčice nad Hanou 79827, Česká republika | 17.4.2015 - 19.5.2016 |
Adresa: | , Němčice nad Hanou, , | 1.1.2014 - 17.4.2015 |
jednatelka | Jana Zatloukalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | Olomoucká 184/180, 79607 Držovice |
starostka | Alena Antelová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Sadová 588, 79827 Němčice nad Hanou |
místostarosta | Marek Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | 151, 79826 Víceměřice |
jednatelka | Jana Zatloukalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 do 11.8.2023 |
Adresa | Havlíčkova 87, 79827 Němčice nad Hanou |
jednatelka | Jana Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 do 9.8.2023 |
Adresa | Havlíčkova 87, 79827 Němčice nad Hanou |
starostka | Alena Antelová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Sadová 588, 79827 Němčice nad Hanou |
jednatel | Jana Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | Havlíčkova 87, 79827 Němčice nad Hanou |
místostarosta | Marek Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2019 do 1.6.2022 |
Adresa | 151, 79826 Víceměřice |
místostarostka | Alena Antelová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 31.7.2019 |
Adresa | Sadová 588, 79827 Němčice nad Hanou |
jednatel | Marek Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 31.7.2019 |
Adresa | 151, 79826 Víceměřice |
starosta | Ing. Jiří Přidal PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 31.7.2019 |
Adresa | Horálkova 993, 66461 Rajhrad |
starosta | Ing. Jiří Přidal PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 17.3.2017 |
Adresa | Komenského nám. 32, 79827 Němčice nad Hanou |
IČO (identifikační číslo): | 44160542 |
---|---|
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sokolská 421, Němčice nad Hanou 79827 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 24. 4. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Alena Antelová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marek Diviš |
Člen statutárního orgánu: | Jana Zatloukalová |
IČO: | 44160542 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Němčice nad Hanou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 11. 1992 |
Sídlo: | Sokolská 421, Němčice nad Hanou 79827 |
---|
Provozování sportovních zařízení |