Tělocvičná jednota Sokol Lužice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Lužice (64479200) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Česká 450/2, 69618 Lužice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Lužice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Lužice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Lužice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28421 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64479200 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Lužice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Česká 450/2, Lužice 69618, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
hospodářka | Marie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Na Pískách 565/6, 69618 Lužice |
jednatelka | Jana Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Vinohrádky 753/9, 69618 Lužice |
člen výboru | Ing. Jiří Ilčík Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | V Chalupách 263/37, 69618 Lužice |
členka výboru | Ludoslava Rutarová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | V Chalupách 755/22, 69618 Lužice |
členka | Jan Glöckl |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |
členka výboru | Blanka Lukovská |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Ke Koupališti 964/5, 69618 Lužice |
člen výboru | Mgr. Zbyněk Hromek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Dvorní 734/12, 69618 Lužice |
členka výboru | Věra Pindová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Sklářská 198/16, 69618 Lužice |
místostarosta | Miroslav Hřebíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Havířská 587/12, 69618 Lužice |
starosta | Miloš Kadala |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 |
Adresa | Záhumenní 551/74, 69618 Lužice |
člen výboru | Josef Kotásek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 do 9.11.2023 |
Adresa | Velkomoravská 243/301, 69618 Lužice |
jednatelka | Jana Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Vinohrádky 753/9, 69618 Lužice |
hospodářka | Marie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Na Pískách 565/6, 69618 Lužice |
členka | Mgr. Jana Ambrožová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | U Vrchnice 299/25, 69618 Lužice |
členka | Ludoslava Rutarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | V Chalupách 755/22, 69618 Lužice |
člen | Mgr. Zbyněk Hromek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Dvorní 734/12, 69618 Lužice |
členka | Věra Pindová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Sklářská 198/16, 69618 Lužice |
členka | Blanka Lukovská |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Ke Koupališti 964/5, 69618 Lužice |
místostarosta | Miroslav Hřebíček |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Havířská 587/12, 69618 Lužice |
člen | Josef Kotásek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Velkomoravská 243/301, 69618 Lužice |
člen | Mgr. Milan Šefčík |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Vinařská 387, 69611 Mutěnice |
starosta | Miloš Kadala |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 29.6.2022 |
Adresa | Záhumenní 551/74, 69618 Lužice |
náčelnice | Ludoslava Rutarová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 20.11.2019 |
Adresa | V Chalupách 755/22, 69618 Lužice |
jednatel | Jana Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Vinohrádky 753/9, 69618 Lužice |
místostarosta | Miroslav Hřebíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Havířská 587/12, 69618 Lužice |
hospodář | Marie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Na Pískách 565/6, 69618 Lužice |
starosta | Miloš Kadala |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Záhumenní 551/74, 69618 Lužice |
člen | Josef Kotásek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Velkomoravská 243/301, 69618 Lužice |
člen | Lukáš Magdolen |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Dvorní 377/66, 69618 Lužice |
člen | Věra Pindová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Sklářská 198/16, 69618 Lužice |
náčelník | Mgr. Zbyněk Hromek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 20.11.2019 |
Adresa | Dvorní 734/12, 69618 Lužice |
vzdělavatel | Antonín Komosný |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 1.8.2019 |
Adresa | Neumannova 237/52, 60200 Brno |
člen výboru | Milada Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Šeříková 611/24, 69618 Lužice |
vzdělavatelka | Libuše Bílíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Velkomoravská 623/366, 69618 Lužice |
předseda odboru sportu | Miloš Kadala |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Záhumenní 551/74, 69618 Lužice |
náčelník | Miroslav Hřebíček |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Havířská 587/12, 69618 Lužice |
člen výboru | Mgr. Jana Ambrožová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | U Vrchnice 299/25, 69618 Lužice |
člen výboru | Jana Štorková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Vinohrádky 753/9, 69618 Lužice |
místostarosta | Pavel Zabadal |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Záhumenní 647/60, 69618 Lužice |
jednatelka | Zdeňka Hřebačková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Jabloňová 441/1, 69618 Lužice |
starosta | Antonín Komosný |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 12.10.2016 |
Adresa | Neumannova 237/52, 60200 Brno |
IČO: | 64479200 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Lužice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Lužice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 9. 1996 |
Sídlo: | Česká 450/2, Lužice 69618 |
---|
Provozování sportovních zařízení |