Tělocvičná jednota Sokol Křoví má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Křoví (71183060) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 107, 59454 Křoví. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Tělocvičná jednota Sokol Křoví má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Křoví nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Křoví na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28608 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71183060 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Křoví | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 107, Křoví 59454, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta | Lukáš Midrla DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Blahoslavova 1103/24, 61200 Brno |
místostarosta | Miroslav Kvasnica |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 |
Adresa | 156, 59453 Osová Bítýška |
jednatel | Petr Kvasnica |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2020 |
Adresa | 224, 59454 Křoví |
jednatel | Petr Kvasnica |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 10.12.2020 |
Adresa | 55, 59454 Křoví |
místostarosta | Miroslav Kvasnica |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 2.9.2020 |
Adresa | 151, 59454 Křoví |
místostarosta | Miroslav Kvasnica |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 8.11.2017 |
Adresa | 55, 59454 Křoví |
místostarosta | Miroslav Kvasnica |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 do 8.11.2017 |
Adresa | 55, 59454 Křoví |
IČO (identifikační číslo): | 71183060 |
---|---|
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Křoví |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 24. 5. 2003 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 107, Křoví 59454 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kvasnica |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Kvasnica |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Midrla |
IČO: | 71183060 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Křoví |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Křoví |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 5. 2003 |
Sídlo: | 107, Křoví 59454 |
---|
Sportovní činnosti |