Tělocvičná jednota Sokol Kramolna má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Kramolna (48622044) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 85, 54701 Kramolna. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Kramolna má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Kramolna nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Kramolna na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28199 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48622044 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Kramolna | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 85, Kramolna 54701, Česká republika | 2.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 75, Kramolna 54701, Česká republika | 1.1.2014 - 2.7.2016 |
starosta | Vladimír Šafránek |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | 110, 54701 Kramolna |
jednatel | Pavel Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | 181, 54701 Kramolna |
starosta | Vladimír Šafránek |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | 110, 54701 Kramolna |
jednatel | Pavel Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | 181, 54701 Kramolna |
hospodář | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2019 do 6.1.2023 |
Adresa | 114, 54701 Kramolna |
hospodář | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 4.12.2019 |
Adresa | 114, 54701 Kramolna |
jednatel | Pavel Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 4.12.2019 |
Adresa | 181, 54701 Kramolna |
starosta | Vladimír Šafránek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 4.12.2019 |
Adresa | 110, 54701 Kramolna |
IČO: | 48622044 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Kramolna |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Kramolna |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 2. 1993 |
Sídlo: | 85, Kramolna 54701 |
---|
Provozování sportovních zařízení |