Tělocvičná jednota Sokol Královopolské Vážany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 124, 68301 Rousínov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Královopolské Vážany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Královopolské Vážany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Královopolské Vážany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49408305 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol, Královopolské Vážany | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 124, Rousínov 68301, Česká republika | 2.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 124, Rousínov 68301, Česká republika | 1.1.2014 - 2.12.2014 |
hospodář | Richard Bačovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 67, 68301 Rousínov |
náčelník | Pavel Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 268, 68301 Komořany |
jednatel | Petr Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 38, 68301 Rousínov |
člen | Jan Malina |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 40, 68301 Rousínov |
člen | Ing. Tomáš Flöhsler |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 278, 68301 Komořany |
člen | Zdeněk Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 18, 68301 Rousínov |
člen | Petr Relich |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 105, 68301 Rousínov |
místostarosta | Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 249, 68301 Rousínov |
starosta | Zdeněk Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | 21, 68301 Rousínov |
člen | Michal Petrucha |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | 272, 68301 Rousínov |
člen | Michal Petrucha |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 do 28.2.2024 |
Adresa | 211, 68301 Rousínov |
jednatel | Petr Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 38, 68301 Rousínov |
hospodář | Richard Bačovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 67, 68301 Rousínov |
člen | Michal Petrucha |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 211, 68301 Rousínov |
člen | Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 249, 68301 Rousínov |
člen | Pavel Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2020 do 23.8.2022 |
Adresa | 268, 68301 Komořany |
člen | Ivo Skřivánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 78, 68301 Rousínov |
člen | Lukáš Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 198, 68301 Rousínov |
starosta | Zdeněk Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 23.8.2022 |
Adresa | 21, 68301 Rousínov |
místostarosta | Tomáš Flöhsler |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2020 do 23.8.2022 |
Adresa | 278, 68301 Komořany |
místostarosta | Tomáš Flöhsler |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 18.11.2020 |
Adresa | Dukelská 637/26, 68201 Vyškov |
člen | Pavel Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2019 do 7.2.2020 |
Adresa | 208, 68301 Rousínov |
předseda OS | Ing. Roman Michel |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2018 do 25.9.2019 |
Adresa | 110, 68301 Rousínov |
člen | Michal Petrucha |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | 211, 68301 Rousínov |
jednatel | Petr Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | 38, 68301 Rousínov |
starosta | Zdeněk Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | 21, 68301 Rousínov |
člen | Richard Bačovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | 67, 68301 Rousínov |
člen | Pavel Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | 208, 68301 Rousínov |
člen | Ivo Skřivánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 25.9.2019 |
Adresa | 78, 68301 Rousínov |
člen | Lukáš Smejkal |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 25.9.2019 |
Adresa | 198, 68301 Rousínov |
místostarosta | Ing. Tomáš Flöhsler |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 25.9.2019 |
Adresa | Dukelská 637/26, 68201 Vyškov |
předseda OS | Ing. Roman Michel |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 do 22.6.2018 |
Adresa | 45, 68301 Rousínov |
člen | Josef Masařík |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 7.10.2016 |
Adresa | 159, 68301 Rousínov |
místostarosta | Ivo Skřivánek |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 7.10.2016 |
Adresa | 78, 68301 Rousínov |
člen | Terezie Zatloukalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 7.10.2016 |
Adresa | 84, 68301 Rousínov |
člen | Ing. Tomáš Flöhsler |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 do 7.10.2016 |
Adresa | Dukelská 637/26, 68201 Vyškov |
člen | Ing. Tomáš Flőhsler |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 16.10.2015 |
Adresa | 209, 68301 Rousínov |
IČO: | 49408305 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Královopolské Vážany |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Rousínov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 5. 1994 |
Sídlo: | 124, Rousínov 68301 |
---|
Provozování sportovních zařízení |