Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova (47934654) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 93, 76843 Kostelec u Holešova. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28266 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47934654 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 93, Kostelec u Holešova 76843, Česká republika | 28.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Kostelec u Holešova, , | 1.1.2014 - 28.12.2015 |
jednatel | Bc. Ondřej Šůstal |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | 139, 76843 Kostelec u Holešova |
vzdělavatel | Mgr. Jiří Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | 45, 76843 Kostelec u Holešova |
hospodářka | Kateřina Packová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | 171, 76843 Kostelec u Holešova |
starosta | Ondřej Packo |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | 171, 76843 Kostelec u Holešova |
jednatel | Ondřej Šůstal |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 27.7.2022 |
Adresa | 139, 76843 Kostelec u Holešova |
člen | Mgr. Jiří Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 27.7.2022 |
Adresa | 45, 76843 Kostelec u Holešova |
hospodářka | Kateřina Packová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 27.7.2022 |
Adresa | 171, 76843 Kostelec u Holešova |
starosta | Ondřej Packo |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2019 do 27.7.2022 |
Adresa | 171, 76843 Kostelec u Holešova |
Hospodářka | Blanka Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2018 do 26.10.2019 |
Adresa | 81, 76843 Kostelec u Holešova |
člen | Ondřej Packo |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2018 do 26.10.2019 |
Adresa | 171, 76843 Kostelec u Holešova |
člen | Mgr. Jiří Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2018 do 26.10.2019 |
Adresa | 45, 76843 Kostelec u Holešova |
jednatel | Ondřej Šůstal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 26.10.2019 |
Adresa | 139, 76843 Kostelec u Holešova |
starosta | Marcel Odložilík |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 26.10.2019 |
Adresa | 12, 76901 Rymice |
hospodářka | Jana Mlčáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 2.6.2018 |
Adresa | 49, 76843 Kostelec u Holešova |
hospodářka | Jana Mlčáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 2.6.2018 |
Adresa | 49, 76843 Kostelec u Holešova |
vzdělavatel | Mgr. Jiří Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 45, 76843 Kostelec u Holešova |
předseda odboru sportu | Jakub Zmeškal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 280, 76843 Kostelec u Holešova |
hospodářka | Blanka Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 81, 76843 Kostelec u Holešova |
místostarosta | Mgr. Zdeněk Ballnér |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 210, 76843 Kostelec u Holešova |
starosta | Petr Měrka |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 107, 76843 Kostelec u Holešova |
předseda odboru sportu | Jakub Zmeškal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 280, 76843 Kostelec u Holešova |
vzdělavatel | Mgr. Jiří Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 45, 76843 Kostelec u Holešova |
hospodářka | Blanka Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 81, 76843 Kostelec u Holešova |
místostarosta | Mgr. Zdeněk Ballnér |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 210, 76843 Kostelec u Holešova |
starosta | Petr Měrka |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | 107, 76843 Kostelec u Holešova |
IČO: | 47934654 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Kostelec u Holešova |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kostelec u Holešova |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 12. 1993 |
Sídlo: | 93, Kostelec u Holešova 76843 |
---|
Provozování sportovních zařízení |