Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci (71004459) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 198, 26291 Kosova Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28478 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71004459 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 198, Kosova Hora 26291, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
jednatelka | Vladimíra Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | 6, 26256 Svatý Jan |
člen | Tomáš Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | 17, 26291 Kosova Hora |
člen | Miroslav Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | 363, 26291 Kosova Hora |
člen | Jan Květ |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | 13, 25901 Vojkov |
člen | Pavel Růzha |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | 29, 26291 Kosova Hora |
hospodář | Radek Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | Západní 1172, 26401 Sedlčany |
starosta | Martin Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2020 do 24.8.2022 |
Adresa | 39, 26401 Prosenická Lhota |
člen | Ladislav Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 1.5.2020 |
Adresa | 333, 26291 Kosova Hora |
hospodář | Radek Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 1.5.2020 |
Adresa | Západní 1172, 26401 Sedlčany |
starosta | Lukáš Marhefka |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2018 do 1.5.2020 |
Adresa | 81, 26101 Suchodol |
člen výboru | Martin Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2020 do 1.5.2020 |
Adresa | 39, 26401 Prosenická Lhota |
předseda odboru sportu | Pavel Růzha |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 1.5.2020 |
Adresa | 29, 26291 Kosova Hora |
člen výboru | Miroslav Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 1.5.2020 |
Adresa | 363, 26291 Kosova Hora |
čle výboru | Jan Květ |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 1.5.2020 |
Adresa | 13, 25901 Vojkov |
člen výboru | Josef Kouklík |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 1.5.2020 |
Adresa | 189, 26291 Kosova Hora |
jednatel | Vladimíra Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 1.5.2020 |
Adresa | 6, 26256 Svatý Jan |
člen výboru | Martin Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 15.1.2020 |
Adresa | 208, 26291 Kosova Hora |
jednatel | Vladimíra Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2016 do 5.12.2018 |
Adresa | 388, 26291 Kosova Hora |
starosta | Lukáš Marhefka |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 14.9.2018 |
Adresa | Na Severním sídlišti II 662, 26401 Sedlčany |
starosta | Lukáš Marhefka |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 14.9.2018 |
Adresa | Na Severním sídlišti II 662, 26401 Sedlčany |
člen | František Vlas |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 303, 26291 Kosova Hora |
člen | Pavel Růzha |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 29, 26291 Kosova Hora |
místostarosta | Ing. Jan Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 210, 26291 Kosova Hora |
starosta | Pavel Poslední |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | Za Nemocnicí 1061, 26401 Sedlčany |
náčelnice | Martina Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 19, 25753 Vojkov |
předseda odboru sportu | Ondřej Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2015 do 28.7.2017 |
Adresa | Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany |
náčelnice | Martina Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 19, 25753 Vojkov |
místostarosta | Ing. Jan Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 210, 26291 Kosova Hora |
starosta | Pavel Poslední |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | Za Nemocnicí 1061, 26401 Sedlčany |
člen | Pavel Růzha |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 29, 26291 Kosova Hora |
člen | František Vlas |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 28.7.2017 |
Adresa | 303, 26291 Kosova Hora |
předseda odboru sportu | Ondřej Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2015 do 28.7.2017 |
Adresa | Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany |
jednatel | Vladimíra Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 7.4.2016 |
Adresa | 212, 26291 Kosova Hora |
jednatel | Vladimíra Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 7.4.2016 |
Adresa | 212, 26291 Kosova Hora |
předseda odboru sportu | Ondřej Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 15.11.2015 |
Adresa | Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany |
IČO: | 71004459 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora v likvidaci |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Kosova Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 3. 1998 |
Sídlo: | 198, Kosova Hora 26291 |
---|
Provozování sportovních zařízení |