Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice (41610113) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 318, 67153 Jevišovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27982 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41610113 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 318, Jevišovice 67153, Česká republika | 9.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Jevišovice, Jevišovice , | 1.1.2014 - 9.11.2016 |
místostarosta | Petr Karl |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | 77, 67153 Jevišovice |
jednatel | Bc. Ivana Peksová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | 386, 67153 Jevišovice |
starosta | Mgr. Jan Vajčner |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | 318, 67153 Jevišovice |
starosta | Mgr. Jan Vajčner |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 6.8.2022 |
Adresa | 318, 67153 Jevišovice |
místostarosta | Petr Karl |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 6.8.2022 |
Adresa | 77, 67153 Jevišovice |
jednatel | Bc. Ivana Peksová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 6.8.2022 |
Adresa | 386, 67153 Jevišovice |
náčelnice | Mgr. Jolana Karlová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 2.10.2019 |
Adresa | 77, 67153 Jevišovice |
jednatelka | Ivana Peksová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 2.10.2019 |
Adresa | 386, 67153 Jevišovice |
místostarosta | Petr Karl |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 2.10.2019 |
Adresa | 77, 67153 Jevišovice |
starosta | Mgr. Jan Vajčner |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2016 do 2.10.2019 |
Adresa | 318, 67153 Jevišovice |
IČO: | 41610113 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Jevišovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 10. 1991 |
Sídlo: | 318, Jevišovice 67153 |
---|
Provozování sportovních zařízení |