Tělocvičná jednota Sokol Drásov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Drásov (49459791) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Všechovická 51, 66424 Drásov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Tělocvičná jednota Sokol Drásov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Drásov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Drásov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28319 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49459791 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Drásov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Název statutárního orgánu: výbor jednoty | 5.8.2014 - 11.7.2018 | |
Počet členů statutárního orgánu: 6 | 5.8.2014 - 11.7.2018 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 5.8.2014 - 11.7.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Všechovická 51, Drásov 66424, Česká republika | 9.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Všechovická 51, Drásov 66424, Česká republika | 1.1.2014 - 9.2.2022 |
místostarostka | Ing. Eva Bilanová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Nová 260, 66424 Drásov |
člen výboru | Jaromír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Malhostovická 166, 66424 Drásov |
člen výboru | Jiří Kopáč |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
hospodářka | Marie Bělušová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Rafanda 299, 66424 Drásov |
jednatelka | Miroslava Stará |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | U Parku 122, 66424 Drásov |
starosta | Ing. Jaroslav Podal |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | Všechovická 55, 66424 Drásov |
člen výboru | Ing. Tomáš Velecký |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2024 |
Adresa | Pod Alejí 463, 66424 Drásov |
člen výboru | Ing. Tomáš Velecký |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 do 8.1.2024 |
Adresa | Pod Alejí 463, 66424 Drásov |
starosta | Ing. Jaroslav Podal |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Všechovická 55, 66424 Drásov |
jednatelka | Miluše Kopáčová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
hospodářka | Marie Bělušová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Rafanda 299, 66424 Drásov |
členka | Ladislava Petranová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Všechovická 356, 66424 Drásov |
člen | Jiří Kopáč |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
člen | Jaromír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Malhostovická 166, 66424 Drásov |
člen | Michal Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2022 do 18.8.2022 |
Adresa | Severní 458, 66424 Drásov |
členka | Miroslava Stará |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 do 18.8.2022 |
Adresa | U Parku 122, 66424 Drásov |
místostarosta | Ing. Tomáš Velecký |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 18.8.2022 |
Adresa | Pod Alejí 463, 66424 Drásov |
starosta | Ing. Jaroslav Podal |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Všechovická 55, 66424 Drásov |
jednatelka | Miluše Kopáčová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
hospodářka | Marie Bělušová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Rafanda 299, 66424 Drásov |
členka | Ladislava Petranová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Všechovická 356, 66424 Drásov |
člen | Jiří Kopáč |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
člen | Jaromír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Malhostovická 166, 66424 Drásov |
člen | Michal Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 31.7.2022 |
Adresa | Severní 458, 66424 Drásov |
člen | Zdeněk Sítař |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 25.8.2020 |
Adresa | Všechovická 509, 66424 Drásov |
hospodářka | Marie Bělušová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Rafanda 299, 66424 Drásov |
člen výboru | Zdeněk Sítař |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Všechovická 509, 66424 Drásov |
člen výboru | Ladislava Petranová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Všechovická 356, 66424 Drásov |
člen výboru | Jiří Kopáč |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
člen výboru | Jaromír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Malhostovická 166, 66424 Drásov |
člen výboru | Michal Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Severní 458, 66424 Drásov |
starosta | Ing. Jaroslav Podal |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Všechovická 55, 66424 Drásov |
místostarosta | Ing. Tomáš Velecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Pod Alejí 463, 66424 Drásov |
jednatelka | Miluše Kopáčová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 do 16.7.2019 |
Adresa | Všechovická 355, 66424 Drásov |
starostka | Miloslava Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 11.7.2018 |
Adresa | Školní 278, 66424 Drásov |
místostarosta | Josef Stibůrek |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 11.7.2018 |
Adresa | Čedlosy 207, 66424 Drásov |
jednatelka | Hana Brodecká |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 11.7.2018 |
Adresa | Čedlosy 90, 66424 Drásov |
člen výboru | Marie Bělušová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 11.7.2018 |
Adresa | Rafanda 299, 66424 Drásov |
člen výboru | Antonín Klouda |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 11.7.2018 |
Adresa | Čedlosy 297, 66424 Drásov |
člen výboru | Miroslav Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 11.7.2018 |
Adresa | Nová 328, 66424 Drásov |
IČO: | 49459791 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Drásov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Drásov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 7. 1994 |
Sídlo: | 51, Drásov 66424 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |