Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná (47462973) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 153, 54374 Dolní Kalná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 28146 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47462973 | |
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 153, Dolní Kalná 54374, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen | Vojtěch Klůz |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 |
Adresa | 162, 54374 Dolní Kalná |
členka | Ing. Hana Andělová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 |
Adresa | 196, 54374 Dolní Kalná |
členka | Nikola Matuchová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 |
Adresa | 192, 54374 Dolní Kalná |
jednatelka | Jiřina Kalenská |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 |
Adresa | 148, 54374 Dolní Kalná |
členka | Miluše Klůzová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 |
Adresa | 190, 54374 Dolní Kalná |
člen | Jiří Dachovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 |
Adresa | 199, 54374 Dolní Kalná |
člen | Ing. Jan Malinský |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | 32, 54374 Dolní Kalná |
místostarosta | Aleš Klůz |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | 190, 54374 Dolní Kalná |
člen | Ing. Tomáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | 3, 54371 Dolní Kalná |
hospodářka | Zdeňka Marková |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | 31, 54374 Dolní Kalná |
starosta | Jiří Drahoňovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | 143, 54374 Dolní Kalná |
členka | Jiřina Kalenská |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 30.12.2020 |
Adresa | 148, 54374 Dolní Kalná |
jednatelka | Ing. Lenka Zapadlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 30.12.2020 |
Adresa | 35, 54374 Dolní Kalná |
členka | Jiří Dachovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 9.10.2020 |
Adresa | 199, 54374 Dolní Kalná |
jednatelka | Miluše Klůzová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 9.10.2020 |
Adresa | 190, 54374 Dolní Kalná |
člen | Jan Malinský |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 32, 54374 Dolní Kalná |
člen | Jiří Dachovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 199, 54374 Dolní Kalná |
člen | Aleš Klůz |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 190, 54374 Dolní Kalná |
jednatelka | Lenka Zapadlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 35, 54374 Dolní Kalná |
hospodářka | Zdeňka Marková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 31, 54374 Dolní Kalná |
člen | Jiřina Kalenská |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 148, 54374 Dolní Kalná |
starosta | Jiří Drahoňovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.1.2020 |
Adresa | 143, 54374 Dolní Kalná |
IČO (identifikační číslo): | 47462973 |
---|---|
Jméno: | Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 3. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 153, Dolní Kalná 54374 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Jiřina Kalenská |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Dachovský |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Drahoňovský |
Člen statutárního orgánu: | Jan Malinský |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Klůz |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Zapadlová |
Člen statutárního orgánu: | Zdeňka Marková |
Člen statutárního orgánu: | Miluše Klůzová |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Novák |
IČO: | 47462973 |
---|---|
Firma: | Tělocvičná jednota Sokol Dolní Kalná |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dolní Kalná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 11. 1992 |
Sídlo: | 153, Dolní Kalná 54374 |
---|
Činnosti sportovních klubů |