TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. (46507051) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Českých bratří 140, 56601 Vysoké Mýto. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 1992 a je stále aktivní. TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2102 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46507051 | |
Jméno: | TEJNORA spol. SVATOŠ společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.5.1992 |
Zapsána dne: | 21.5.1992 | |
Ostatní skutečnosti: Právní poměry se řídí společenskou smlouvou ze dne 16.4.1992 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.4.1993. | 19.5.1993 - 21.12.2015 | |
Způsob zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 16. 4. 1992 dle zák. č. 513/91 Sb. | 21.5.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Českých bratří 140, Vysoké Mýto 56601, Česká republika | 21.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Českých Bratří 140/IV, Vysoké Mýto 56601, Česká republika | 21.5.1992 - 21.12.2015 |
Adresa: | Českých Bratří 140/IV, Vysoké Mýto , Česká republika | 21.5.1992 - 21.5.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.12.2015 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 21.12.2015 |
Zprostředkování | 23.11.1998 - 21.12.2015 |
Potápěčské práce | 23.11.1998 - 21.12.2015 |
Silniční motorová doprava | 19.5.1993 - 21.12.2015 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 19.5.1993 - 21.12.2015 |
Zemní práce | 21.5.1992 - 21.12.2015 |
jednatel | Jiří Svatoš |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2015 |
Adresa | 20, 56601 Dobříkov |
jednatel | Milan Tejnora |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2021 |
Adresa | 34, 53944 Příluka |
jednatel | Milan Tejnora |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2015 do 22.9.2021 |
Adresa | Českých bratří 140, 56601 Vysoké Mýto |
Společník - jednatel | Milan Tejnora |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1992 do 21.12.2015 |
Adresa | Českých Bratří 140/IV, Vysoké Mýto |
Společník - jednatel | Jiří Svatoš |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1992 do 21.12.2015 |
Adresa | , Dobříkov 20, okr. Ústí n/Orl. |
IČO (identifikační číslo): | 46507051 |
---|---|
Jméno: | TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Českých bratří 140, Vysoké Mýto 56601 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 8. 3. 1993 |
Přerušeno od | 21. 11. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Svatoš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Tejnora |
IČO: | 46507051 |
---|---|
Firma: | TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Vysoké Mýto |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 5. 1992 |
Sídlo: | Českých bratří 140, Vysoké Mýto 56601 |
---|
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |