TEEN enterprise, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TEEN enterprise, z.s. (08569045) je Spolek. Sídlí na adrese Vdovská 641/18, 71200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2019 TEEN enterprise, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TEEN enterprise, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TEEN enterprise, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 10. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18827 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08569045 | |
Jméno: | TEEN enterprise, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 18.10.2019 |
Zapsána dne: | 18.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vdovská 641/18, Ostrava 71200, Česká republika | 15.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Raisova 2121/6a, Ostrava 70900, Česká republika | 18.10.2019 - 15.9.2021 |
Člen představenstva | Taťána Bujnochová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 |
Adresa | 238, 73901 Baška |
člen představenstva | Hana Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Lumírova 522/26, 70030 Ostrava |
Předseda představenstva | Hana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 |
Adresa | U Kapličky 915/5, 71200 Ostrava |
Člen představenstva | Pavla Uhrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 28.9.2023 |
Adresa | Na Farském 1037/47, 72000 Ostrava |
Člen představenstva | Lucie Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 28.9.2023 |
Adresa | Ostružinová 611/4, 72527 Ostrava |
Člen představenstva | Jana Trdá |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 28.9.2023 |
Adresa | Gen. Hrušky 1214/24, 70900 Ostrava |
Člen představenstva | Hana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 3.2.2021 |
Adresa | U Kapličky 915/5, 71200 Ostrava |
Předseda představenstva | Lucie Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 3.2.2021 |
Adresa | Ostružinová 611/4, 72527 Ostrava |
Člen představenstva | Vladimír Nekuda |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 27.3.2020 |
Adresa | Nad Mlýnkem 813, 72526 Ostrava |
Člen představenstva | Lucie Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 27.3.2020 |
Adresa | Ostružinová 611/4, 72527 Ostrava |
IČO: | 08569045 |
---|---|
Firma: | TEEN enterprise, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 10. 2019 |
Sídlo: | Vdovská 641/18, Ostrava 71200 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |