TEDOM solution s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TEDOM solution s.r.o. (17905176) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 195, 67401 Výčapy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 2023 a je stále aktivní. TEDOM solution s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TEDOM solution s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TEDOM solution s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 1. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 132048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17905176 | |
Jméno: | TEDOM solution s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.1.2023 |
Zapsána dne: | 6.1.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 195, Výčapy 67401, Česká republika | 6.1.2023 |
---|
jednatel a člen sboru jednatelů | Ing. Miloslav Kužela, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2024 |
Adresa | 284, 67505 Rudíkov |
člen sboru jednatelů | Ing. Tomáš Sameš |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2023 |
Adresa | Čechova 1326/8, 41201 Litoměřice |
jednatel a předseda sboru jednatelů | Ing. Oldřich Šoba Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | 29, 66902 Mašovice |
jednatel a 2. místopředseda sboru jednatelů | Ing. Marek Malík MBA |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 |
Adresa | Kameníčkova 1056/31, 61600 Brno |
jednatel a člen sboru jednatelů | Ing. Jan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2024 |
Adresa | 180, 67523 Kojetice |
jednatel a člen sboru jednatelů | Ing. Miloslav Kužela Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 19.6.2024 |
Adresa | Kozina 524, 74266 Štramberk |
jednatel a člen sboru jednatelů | Ing. Petr Kristek |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 9.3.2024 |
Adresa | Krajinova 811/19, 67401 Třebíč |
jednatel a 1. místopředseda sboru jednatelů | Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 25.4.2023 |
Adresa | Antonína Zápotockého 64/4, 68201 Vyškov |
IČO (identifikační číslo): | 17905176 |
---|---|
Jméno: | TEDOM solution s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 1. 2023 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 9 |
Sídlo: | 195, Výčapy 67401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2023 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oldřich Šoba Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Malík MBA. |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Pavlíček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Sameš |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloslav Kužela Ph.D. |
IČO: | 17905176 |
---|---|
Firma: | TEDOM solution s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Výčapy |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 1. 2023 |
Sídlo: | 195, Výčapy 67401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |