TECHOCOMP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TECHOCOMP s.r.o. (45312770) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U břehu 586/25, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 1992 a je stále aktivní. TECHOCOMP s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TECHOCOMP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TECHOCOMP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8852 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45312770 | |
Jméno: | TECHOCOMP,spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.4.1992 |
Zapsána dne: | 15.4.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.1.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy:7.1.1992,9.3.92, 6.4.92 /dodatky/ | 15.4.1992 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.4.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U břehu 586/25, Praha 10200, Česká republika | 31.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Odlehlá 560/15, Praha 19000, Česká republika | 18.9.2016 - 31.1.2024 |
Adresa: | Odlehlá 560/15, Praha 19000, Česká republika | 15.4.1992 - 18.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projektová činnost ve výstavbě | 31.1.2024 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 31.1.2024 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 31.1.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména tyto obory činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; - Velkoobchod a maloobchod; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Pronájem a půjčování věcí movitých; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; - Projektování elektrických zařízení; - Testování, měření, analýzy a kontroly; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Poskytování technických služeb. | 31.1.2024 |
projektování v investiční výstavbě-elektro | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
vydavatelská činnost | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
poskytování software/prodej hotových programů na základě na zakázku/ | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
pronájem průmyslového zboží | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
reklamní činnost | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
činnost organizačního poradce | 15.4.1992 - 31.1.2024 |
Jednatel | Jaroslav Herza |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | U břehu 586/25, 10200 Praha |
jednatel | Ing. Bohuslav Herza |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2016 |
Adresa | Boješická 55, 14300 Praha |
jednatel | Pavel Drda |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2016 do 31.1.2024 |
Adresa | Bellušova 1809/17, 15500 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Houška |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2016 do 31.1.2024 |
Adresa | U břehu 444/49, 10200 Praha |
jednatel | PhDr. Jan Králík |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2016 do 31.1.2024 |
Adresa | U břehu 1373/51, 10200 Praha |
jednatel | Ing. Jan Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2016 do 31.8.2023 |
Adresa | Nuselská 1498/72, 14000 Praha |
jednatel | Jaromír Nezval |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2016 do 2.12.2020 |
Adresa | V pláni 51/29, 14200 Praha |
jednatel | Pavel Drda |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1992 do 18.9.2016 |
Adresa | Bellušova 1809/17, 15500 Praha |
jednatel | PhDr. Jan Králík |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1992 do 18.9.2016 |
Adresa | Podskalská 378/33, 12800 Praha |
jednatel | Ing. Bohuslav Herza |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2014 do 18.9.2016 |
Adresa | Boješická 55, 14300 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Houška |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 18.9.2016 |
Adresa | U břehu 444/49, 10200 Praha |
jednatel | Jaromír Nezval |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 18.9.2016 |
Adresa | V pláni 51/29, 14200 Praha |
jednatel | Ing. Jan Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 18.9.2016 |
Adresa | Nuselská 1498/72, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1992 do 16.1.2016 |
Adresa | Nad štolou 762/4, 17000 Praha |
jednatel | Jaromír Nezval |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1992 do 25.11.2015 |
Adresa | V pláni 51/29, 14200 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Houška |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1992 do 25.11.2015 |
Adresa | U Břehu , Praha 10 |
jednatel | Ing. Bohuslav Herza |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1992 do 7.8.2014 |
Adresa | Na Jezerce 676/55, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 45312770 |
---|---|
Jméno: | TECHOCOMP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | U břehu 586/25, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 3. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 26. 11. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Herza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bohuslav Herza |
IČO: | 45312770 |
---|---|
Firma: | TECHOCOMP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 4. 1992 |
Sídlo: | U břehu 586/25, Praha 10200 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Elektrické instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |