Technické služby města Přerova, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Technické služby města Přerova, s.r.o. (27841090) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hrázi 3165/17, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2008 a je stále aktivní. Technické služby města Přerova, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Technické služby města Přerova, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Technické služby města Přerova, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43227 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27841090 | |
Jméno: | Technické služby města Přerova, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.4.2008 |
Zapsána dne: | 2.4.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 21.7.2014 - 10.4.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 7 | 21.7.2014 - 10.4.2015 |
Základní kapitál | 103 542 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2019 | |
Základní kapitál | 102 552 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.11.2017 - 27.6.2019 | |
Základní kapitál | 97 872 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.11.2013 - 2.11.2017 | |
Základní kapitál | 77 548 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.8.2011 - 18.11.2013 | |
Základní kapitál | 64 209 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.1.2010 - 26.8.2011 | |
Základní kapitál | 60 005 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2009 - 14.1.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.4.2008 - 14.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na hrázi 3165/17, Přerov 75002, Česká republika | 18.3.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na hrázi 3165/17, Přerov 75002, Česká republika | 2.4.2008 - 18.3.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 21.7.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 4.2.2010 |
provozování pohřební služby | 4.2.2010 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 4.2.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.2.2010 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní | 4.2.2010 - 21.7.2014 |
silniční motorová doprava nákladní | 30.6.2008 - 4.2.2010 |
silniční motorová doprava osobní | 30.6.2008 - 4.2.2010 |
provozování pohřební služby | 30.6.2008 - 4.2.2010 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 30.6.2008 - 4.2.2010 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) specializované stavební činnosti poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod správa a údržba nemovitostí poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost poskytování technických služeb | 2.4.2008 - 4.2.2010 |
jednatel | Ing. Petr Měřínský |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2023 |
Adresa | Dr. Skaláka 1451/11, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Bohumír Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 7.1.2023 |
Adresa | Slunečná 243/9, 75124 Přerov |
jednatel | Václav Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2008 do 10.4.2015 |
Adresa | Krátká 266/4, 75124 Přerov |
jednatel | Michal Zácha DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 10.4.2015 |
Adresa | Svépomoc II 1650/19, 75002 Přerov |
jednatel | Michal Zácha DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2011 do 20.9.2013 |
Adresa | Svépomoc II 1650/19, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Naděžda Jačková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2008 do 7.4.2009 |
Adresa | Želatovská 549/34, 75002 Přerov |
IČO (identifikační číslo): | 27841090 |
---|---|
Jméno: | Technické služby města Přerova, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 2008 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Na Hrázi 3165/17, Přerov 75002 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 8. 5. 2008 |
Přerušeno od | 1. 1. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bohumír Střelec |
---|
IČO: | 27841090 |
---|---|
Firma: | Technické služby města Přerova, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Veřejné podniky nefinanční |
Datum vzniku: | 2. 4. 2008 |
Sídlo: | Na Hrázi 3165/17, Přerov 75002 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení |
Silniční nákladní doprava |
Pohřební a související činnosti |