Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci (25415671) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žižkova 194/3, 41002 Lovosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2000 a je stále aktivní. Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 3. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16748 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25415671 | |
Jméno: | Technické služby Lovosice, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.2000 |
Zapsána dne: | 28.3.2000 | |
Právní důvod zrušení : Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.8.2020, č.j. 18 Cm 639/2017-27, kterým byla společnost zrušena a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 23.9.2020. | 6.10.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 194/3, Lovosice 41002, Česká republika | 28.3.2000 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.5.2000 |
vodoinstalatérství, topenářství | 29.5.2000 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 29.5.2000 |
provádění zahradních a parkových úprav | 29.5.2000 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje, výkonů a služeb | 28.3.2000 |
Jednatel | Miroslav Závada |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 |
Adresa | K. Maličkého 979/7, 41002 Lovosice |
Jednatel | Roman Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 |
Adresa | Smetanova 703/8, 41002 Lovosice |
Jednatel | Miroslav Závada |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2000 do 18.10.2013 |
Adresa | Karla Maličkého 979/7, 41002 Lovosice |
Jednatel | Roman Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2005 do 18.10.2013 |
Adresa | Smetanova 8, 41002 Lovosice |
IČO (identifikační číslo): | 25415671 |
---|---|
Jméno: | Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Žižkova 194/3, Lovosice 41002 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Štěrba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Závada |
IČO: | 25415671 |
---|---|
Firma: | Technické služby Lovosice, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Lovosice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 2000 |
Sídlo: | Žižkova 194/3, Lovosice 41002 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |