Technická přestávka, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Technická přestávka, z.s. (26577046) je Spolek. Sídlí na adrese Srbínská 1211/10, 10000 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Technická přestávka, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Technická přestávka, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Technická přestávka, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6845 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26577046 | |
Jméno: | Technická přestávka, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Srbínská 1211/10, Praha 10000, Česká republika | 16.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Františka Halase 14/1, Hradec Králové 50009, Česká republika | 1.1.2014 - 16.4.2019 |
Místopředseda | Martin Kudrna |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Zahradní 238, 25075 Nový Vestec |
Předseda | Tereza Erbenová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Kakosova 1189/8, 15500 Praha |
Tajemník | Pavlína Vágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2023 |
Adresa | Na Zatlance 1908/4, 15000 Praha |
Předseda | Tereza Erbenová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 20.3.2024 |
Adresa | Na pískách 2071, 25226 Černošice |
Místopředseda | Martin Kudrna |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 27.9.2023 |
Adresa | Novovysočanská 2509/3d, 19000 Praha |
Tajemník | Pavlína Vágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 17.3.2023 |
Adresa | Všerubská 412/27, 15500 Praha |
Tajemník | Pavlína Vágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 28.12.2022 |
Adresa | Všerubská 412/27, 15500 Praha |
Předseda | Martin Štrambach |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 28.12.2022 |
Adresa | Evaldova 1879/36, 78701 Šumperk |
Místopředseda | Otakar Ahne |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2019 do 28.12.2022 |
Adresa | Petýrkova 1995/34, 14800 Praha |
Místopředseda | Otakar Ahne |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 1.6.2019 |
Adresa | Lamačova 914/35, 15200 Praha |
IČO: | 26577046 |
---|---|
Firma: | Technická přestávka, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 11. 2008 |
Sídlo: | Srbínská 1211/10, Praha 10000 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |