TC Znojmo, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TC Znojmo, spolek (03823822) je Spolek. Sídlí na adrese 85, 66902 Mašovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2015 TC Znojmo, spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TC Znojmo, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TC Znojmo, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 20382 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03823822 | |
Jméno: | TC Znojmo, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 4.3.2015 |
Zapsána dne: | 4.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 85, Mašovice 66902, Česká republika | 4.3.2015 |
---|
předseda | Oldřich Grois |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2022 |
Adresa | Náměstí republiky 900/17, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | Ladislav Berka |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 20.2.2022 |
Adresa | 113, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
místopředseda výboru | Monika Groisová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2018 do 20.2.2022 |
Adresa | Náměstí republiky 900/17, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Oldřich Grois |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2017 do 20.2.2022 |
Adresa | Náměstí republiky 900/17, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | Ladislav Berka |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2017 do 20.11.2020 |
Adresa | 313, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
místopředseda výboru | Šárka Groisová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2017 do 18.8.2018 |
Adresa | U Lesíka 3574/3, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | Šárka Groisová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2017 do 18.8.2018 |
Adresa | U Lesíka 3574/3, 66902 Znojmo |
předseda spolku | Oldřich Grois |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2015 do 12.6.2017 |
Adresa | Náměstí republiky 900/17, 66902 Znojmo |
IČO: | 03823822 |
---|---|
Firma: | TC Znojmo, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Mašovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 3. 2015 |
Sídlo: | 85, Mašovice 66902 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |