Taulus Services s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Taulus Services s.r.o. (24268003) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2012 Taulus Services s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Taulus Services s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Taulus Services s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 199050 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24268003 | |
Jméno: | Induco services s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.2012 |
Zapsána dne: | 10.9.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.9.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešová 643/6, Praha 19800, Česká republika | 20.12.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 1 11000, Česká republika | 10.9.2012 - 20.12.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2012 - 3.4.2019 |
jednatel | Miroslav Šafránek |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2013 |
Adresa | U Modřanské školy 144/8, 14300 Praha |
jednatel | Petr Vančura |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2012 do 20.12.2013 |
Adresa | 54, 50601 Konecchlumí |
jednatel | Jiří Motyčka DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2012 do 20.12.2013 |
Adresa | 34, 56201 Ústí nad Orlicí |
IČO: | 24268003 |
---|---|
Firma: | Taulus Services s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 2012 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Ostatní telekomunikační činnosti |