Taste Factory s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Taste Factory s.r.o. (24703851) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Polní 81, 25063 Veleň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2010 a je stále aktivní. Taste Factory s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Taste Factory s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Taste Factory s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 167416 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24703851 | |
Jméno: | Lackfolie s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.6.2010 |
Zapsána dne: | 30.6.2010 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 5.8.2014 - 22.11.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 81, Veleň 25063, Česká republika | 30.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Argentinská 286/38, Praha 17000, Česká republika | 18.4.2016 - 30.11.2023 |
Adresa: | K Panelárně 172, Otovice 36001, Česká republika | 17.3.2011 - 18.4.2016 |
Adresa: | Nušlova 2281/27, Praha 15800, Česká republika | 30.6.2010 - 17.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory: -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, -Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků, -Výroba plastových a pryžových výrobků, -Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -Projektování pozemkových úprav, -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, -Poskytování technických služeb | 30.11.2023 |
Hostinská činnost | 30.11.2023 |
Zednictví | 30.11.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 30.6.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2010 - 30.11.2023 |
jednatel | Maryna Demeshko |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2023 |
Adresa | Smržových 1035/12, 19000 Praha |
jednatel | Lyudmyla Didukh |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2013 |
Adresa | Polní 81, 25063 Veleň |
jednatel | Taras Yakubovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 do 30.11.2023 |
Adresa | Ševčenka 66/1, Lvov |
jednatel | Taras Yakubovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 25.6.2020 |
Adresa | Polní 81, 25063 Veleň |
jednatel | Roman Bohun |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2011 do 5.8.2014 |
Adresa | nábřeží Jana Palacha 1709/52, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Serhii Nashchans´Kyi |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 12.9.2013 |
Adresa | , Cherson, Garbiševa 10/kv. 93 |
jednatel | Lyudmyla Didukh |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2011 do 22.7.2013 |
Adresa | Letovská 555, 19900 Praha |
jednatel | Serhii Nashchans´kyi |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2010 do 15.3.2011 |
Adresa | Čechova 565/13, 36001 Karlovy Vary |
IČO (identifikační číslo): | 24703851 |
---|---|
Jméno: | Taste Factory s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Polní 81, Veleň 25063 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Maryna Demeshko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lyudmyla Didukh |
IČO: | 24703851 |
---|---|
Firma: | Taste Factory s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Veleň |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 2010 |
Sídlo: | Polní 81, Veleň 25063 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
Příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní úklidové činnosti |