TAOL, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TAOL, s.r.o. "^v likvidaci"^ (49610252) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 1993 TAOL, s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TAOL, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TAOL, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 8. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10966 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49610252 | |
Jméno: | TAOL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.1993 |
Zapsána dne: | 18.8.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 16.1.2019, č.j. 30 Cm 303/2018-8, které nabylo právní moci dne 19.2.2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 4.3.2019 | |
Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 10.11.2003, č.j. 47 Nc 4203/03-8, nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rokzsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 15.11.2002, č.j. 10 Cm 112/00-22, na majetek povinného TAOL, s.r.o., se sídlem Olomouc, Dr. Zamenhofa 28, k uspokojení pohledávky oprávněného DITIPO PLUS, v.o.s., se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, ve výši 41.983,60 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor Exekutorského úřadu Hodonín se s ídlem Hodonín, Velkomoravská 1. | 21.9.2004 - 24.6.2011 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Zamenhofa 28, Olomouc 77900, Česká republika | 11.9.1996 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 6, Olomouc 77200, Česká republika | 18.8.1993 - 11.9.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.8.1993 |
Jednatel | Jaromír Jesenský |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2000 |
Adresa | Fischerova 30, Olomouc |
Jednatel | Jaromír Jesenský |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 16.11.2000 |
Adresa | Ztracená 74, Hlubočky |
Jednatel | Jan Opluštil |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 11.9.1996 |
Adresa | Březce 779, Štěpánov |
IČO: | 49610252 |
---|---|
Firma: | TAOL, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 1993 |
Sídlo: | , Olomouc |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |