TANGES s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TANGES s.r.o. (25258168) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jungovo nábřeží 784, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 1996 TANGES s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TANGES s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TANGES s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25258168 | |
Jméno: | TANGES s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.10.1996 |
Zapsána dne: | 15.10.1996 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 2. 10. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 15.10.1996 |
Základní kapitál | 320 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.12.2002 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.1996 - 4.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungovo nábřeží 784, Rychnov nad Kněžnou 51601, Česká republika | 25.8.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.8.2015 |
Zámečnictví, nástrojářství | 25.8.2015 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 25.8.2015 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 4.12.2002 - 25.8.2015 |
Reklamní činnost a marketing | 4.12.2002 - 25.8.2015 |
Kopírovací práce | 4.12.2002 - 25.8.2015 |
Obchodní činnost dle § 33 a) v rozsahu § 34 živnostenského zákona | 15.10.1996 - 25.8.2015 |
Výroba a opravy strojů s mechanickým pohonem | 15.10.1996 - 25.8.2015 |
Zámečnictví | 15.10.1996 - 25.8.2015 |
Jednatel | Ing. Jitka Hauptfleischová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | Jungovo nábřeží 784, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jednatel | Ing. Roman Hauptfleisch |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | Jungovo nábřeží 784, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jednatel | Ing. Roman Hauptfleisch |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1996 do 25.8.2015 |
Adresa | Jungovo nábřeží 784, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jednatel | Ing. Jitka Hauptfleischová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2002 do 25.8.2015 |
Adresa | Jungovo nábřeží 784, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
IČO: | 25258168 |
---|---|
Firma: | TANGES s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Rychnov nad Kněžnou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 1996 |
Sídlo: | Jungovo nábřeží 784, Rychnov nad Kněžnou 51601 |
---|
Výroba zámků a kování |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Velkoobchod s obráběcími stroji |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |