TAKOS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TAKOS s.r.o. (63995522) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novákových 358/12, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 1995 a je stále aktivní. TAKOS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o TAKOS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TAKOS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 39456 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63995522 | |
Jméno: | TAKOS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.8.1995 |
Zapsána dne: | 23.8.1995 |
Základní kapitál | 440 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.2007 | |
Základní kapitál | 110 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.1995 - 16.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novákových 12/358, Praha 8 18000, Česká republika | 4.5.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Machovická 1674 , Praha 9-Újezd nad Lesy , Česká republika | 23.8.1995 - 4.5.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poradenská činnost v oblasti obchodu | 23.8.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl.1,2,3 zák.č.455/91 Sb. | 23.8.1995 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 23.8.1995 |
jednatel | Jiří Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2017 |
Adresa | Trojická 1449/4, 12800 Praha |
jednatel | Jiří Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2004 do 6.8.2017 |
Adresa | Trojická 4, 12000 Praha 2 |
jednatel | Bohumil Tor |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.1995 do 4.5.2004 |
Adresa | Machovická 1674 , Praha 9-Újezd nad Lesy |
jednatel | Jiří Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.1995 do 4.5.2004 |
Adresa | Stallichova 2, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 63995522 |
---|---|
Jméno: | TAKOS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Novákových 358/12, Praha 18000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kazda |
---|
IČO: | 63995522 |
---|---|
Firma: | TAKOS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 8. 1995 |
Sídlo: | Novákových 358/12, Praha 18000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |