TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci (48907324) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého 115, 76361 Napajedla. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 1993 TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11179 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48907324 | |
Jméno: | TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.6.1993 |
Zapsána dne: | 3.6.1993 | |
Obchodní společnost TAGRAM, spol. s r.o. se zrušuje s likvidací usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 493/2006-12 ze dne 02.01.2007. | 14.2.2007 | |
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 10.4.2002 č.j. 23 Nc 497/2002, které nabylo právní moci dne 23.5.2002, byla nařízena exekuce proti povinnému TAGRAM, spol. s r.o. k uspokojení pohledávky oprávněného CASPER CONSULTING s.r.o., Politických vězňů 19, Praha 1, IČ: 63 97 04 01. | 14.8.2002 - 14.5.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 115, Napajedla 76361, Česká republika | 4.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 115, Napajedla 76361, Česká republika | 3.6.1993 - 4.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.6.1993 |
jednatel | Josef Gracla |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Chmelnice 680, 76361 Napajedla |
jednatel | Zdeněk Trmal |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 |
Adresa | Prusinky 1139, 76361 Napajedla |
jednatel | Zdeněk Trmal |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 3.2.2021 |
Adresa | 86, 76361 Oldřichovice |
jednatel | Zdeněk Trmal |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1993 do 4.11.2015 |
Adresa | Nábřeží 1353, 76361 Napajedla |
jednatel | Josef Gracla |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1993 do 4.11.2015 |
Adresa | Chmelnice 680, 76361 Napajedla |
IČO: | 48907324 |
---|---|
Firma: | TAGRAM, spol. s r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Napajedla |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 6. 1993 |
Sídlo: | Palackého 115, Napajedla 76361 |
---|
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |