tacs s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
tacs s.r.o. (26077205) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí T. G. Masaryka 15, 39181 Veselí nad Lužnicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 2004 tacs s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o tacs s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro tacs s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12527 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26077205 | |
Jméno: | tacs s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.6.2004 |
Zapsána dne: | 24.6.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí T. G. Masaryka 15, Veselí nad Lužnicí 39181, Česká republika | 3.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | náměstí T.G.Masaryka 15, Veselí nad Lužnicí 39181, Česká republika | 24.6.2004 - 3.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 24.6.2004 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 24.6.2004 |
zprostředkování služeb | 24.6.2004 |
realitní činnost | 24.6.2004 |
jednatel | RNDr. Marcel Riedl CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 |
Adresa | Ke štěrkovně 674, 15531 Praha |
jednatel | RNDr. Marcel Riedl CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2009 do 3.11.2016 |
Adresa | Ke štěrkovně 674, 15531 Praha 5 |
jednatel | RNDr. Marcel Riedl CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2004 do 17.6.2009 |
Adresa | Hábova 1519/24, Praha 5 |
IČO: | 26077205 |
---|---|
Firma: | tacs s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Veselí nad Lužnicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 2004 |
Sídlo: | náměstí T. G. Masaryka 15, Veselí nad Lužnicí 39181 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání |