TABUS s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TABUS s.r.o. v likvidaci (49823787) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého 94/9, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1994 TABUS s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TABUS s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TABUS s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32218 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49823787 | |
Jméno: | TABUS s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.10.1994 |
Zapsána dne: | 10.10.1994 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20.2.2023 čj. 64 Cm 11/2023 byl odvolán stávající likvidátor společnosti Stanislav Průcha a byl jmenován nový likvidátor společnosti JUDr. Ing. Pavel Fabian. Usnesení soudu nabylo právní moci dne 31.3.2023. | 12.4.2023 | |
Společnost zrušena s likvdací usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4.8.2008 č.j. 72 Cm 191/2008-2, které nabylo právní moci dne 11.9.2008. | 24.9.2008 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 94/9, Beroun 26601, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 94, Beroun , Česká republika | 10.10.1994 - 14.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 10.10.1994 |
Jednatel | Stanislav Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 |
Adresa | Hlavní 153, 27362 Družec |
Jednatel | Stanislav Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2008 do 14.10.2016 |
Adresa | Hlavní 153, 27362 Kladno |
Jednatel | Tomáš Nigrin |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1994 do 16.2.2008 |
Adresa | 334, 25216 Nučice |
Jednatel | Stanislav Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1994 do 16.2.2008 |
Adresa | Vašíčkova 3051 , 27204 Kladno - Rozdělov |
IČO: | 49823787 |
---|---|
Firma: | TABUS s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 10. 1994 |
Sídlo: | Palackého 94/9, Beroun 26601 |
---|
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |