Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek (26255049) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tábor 2359/34B, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2001 Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1016 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26255049 | |
Jméno: | Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.7.2001 |
Zapsána dne: | 23.7.2001 | |
Schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek konaná dne 18.6.2009 schválila nové stanovy společenství. | 16.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tábor 2359/34b, Brno 60200, Česká republika | 23.7.2001 |
---|
místopředseda výboru | Pavla Motyková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2020 |
Adresa | Tábor 2359/34b, 60200 Brno |
předseda výboru | Josef Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2020 |
Adresa | Tábor 2359/34b, 60200 Brno |
člen výboru | Eva Antonínová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2020 |
Adresa | Tábor 2359/34b, 60200 Brno |
předseda | Petr Pinkas |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2009 do 3.4.2020 |
Adresa | Herčíkova 2566/31, Brno |
Pavla Motyková | |
Ve funkci | od 16.7.2009 do 3.4.2020 |
Adresa | Tábor 2359/34b, Brno |
Eva Antonínová | |
Ve funkci | od 16.7.2009 do 3.4.2020 |
Adresa | Tábor 2359/34b, Brno |
předseda | Alena Opluštilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2001 do 16.7.2009 |
Adresa | Tábor 2359/34b, Brno |
Pavla Motyková | |
Ve funkci | od 23.7.2001 do 16.7.2009 |
Adresa | Tábor 2359/34b, Brno |
Šárka Pinkasová | |
Ve funkci | od 23.7.2001 do 16.7.2009 |
Adresa | Tábor 2359/34b, Brno |
IČO: | 26255049 |
---|---|
Firma: | Tábor 34b, Brno - společenství vlastníků jednotek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 7. 2001 |
Sídlo: | Tábor 2359/34, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |