T31 a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T31 a.s. (08353735) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dělnická 191/27, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2019 a je stále aktivní. T31 a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o T31 a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T31 a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 8. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 24576 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08353735 | |
Jméno: | T31 a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.8.2019 |
Zapsána dne: | 1.8.2019 | |
Společnost T31, a.s. vznikla rozdělením společnosti City Holešovice, a.s., identifikační číslo 01704940, sídlo Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka B 19140 vedená u Městského soudu v Praze, odštěpením se vznikem nové obchodní společ nosti T31, a.s. podle § 243 odst. 1 písm. b), bod 1. zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev V důsledku této přeměny přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti City Holešovice, a.s., jež byla vymezena v projektu rozdělení vypracovaném dne 03.06.2019, na nově vznikající nástupnickou společnost T31, a.s., jako na společnost nástupnickou, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku. | 1.8.2019 |
Základní kapitál | 24 750 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.8.2019 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 25 000 Kč | 990 | 1.8.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dělnická 191/27, Praha 17000, Česká republika | 21.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Tusarova 791/31, Praha 17000, Česká republika | 1.8.2019 - 21.11.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.8.2019 |
člen správní rady | Ing. Tomáš Uvíra |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 |
Adresa | Topolová 772, 25242 Jesenice |
statutární ředitel | Ing. Tomáš Uvíra |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Topolová 772, 25242 Jesenice |
IČO (identifikační číslo): | 08353735 |
---|---|
Jméno: | T31 a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tusarova 791/31, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Uvíra |
---|
IČO: | 08353735 |
---|---|
Firma: | T31 a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 8. 2019 |
Sídlo: | Dělnická 191/27, Praha 17000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |