T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" (45195838) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Zašová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1992 T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45195838 | |
Jméno: | T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.3.1992 |
Zapsána dne: | 23.3.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společnost byla usnesením valné hromady, konané dne 27.03.2007, zrušena slikvidací. | 6.8.2024 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společnost byla usnesením valné hromady, konané dne 27.03.2007, zrušena s likvidací. | 24.4.2008 - 6.8.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.8.2024 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.3.1992 - 6.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Zašová , Česká republika | 20.5.2005 |
---|---|---|
Adresa: | , Zašová , Česká republika | 23.3.1992 - 20.5.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost za účelem nákupu a prodeje zboží | 23.3.1992 - 2.1.2008 |
Jednatel | Bronislav Čaňo |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | 657, 75651 Zašová |
jednatel | Bronislav Čaňo |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 6.8.2024 |
Adresa | 657, 75651 Zašová |
jednatel | Bronislav Čaňo |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2005 do 8.2.2017 |
Adresa | 657, 75651 Zašová |
jednatel | Bronislav Čaňo |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.1992 do 20.5.2005 |
Adresa | 505, 75651 Zašová |
IČO: | 45195838 |
---|---|
Firma: | T O P T E X společnost s ručením omezeným "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Zašová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 3. 1992 |
Sídlo: | , Zašová |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |