T.O.M. - pohostinství, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T.O.M. - pohostinství, s.r.o. v likvidaci (26206056) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novosibřinská 206, 19016 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 10. 2000 T.O.M. - pohostinství, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o T.O.M. - pohostinství, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T.O.M. - pohostinství, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 79643 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26206056 | |
Jméno: | T.O.M. - pohostinství, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.10.2000 |
Zapsána dne: | 19.10.2000 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 218/2024-14 ze dne 20.02.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 20.03.2024. | 8.4.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novosibřinská 206, Praha 19016, Česká republika | 19.10.2000 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 19.10.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č.455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů | 19.10.2000 |
jednatel | Marek Štička |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
jednatel | Oldřich Techlovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Svojšovická 2877/34, 14100 Praha |
jednatel | Marek Štička |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2003 do 13.6.2017 |
Adresa | Čapkova 224/4, 14000 Praha |
jednatel | Oldřich Techlovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2003 do 6.11.2015 |
Adresa | Dominova 2332/4, 15800 Praha |
jednatel | Marek Štička |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2001 do 28.8.2002 |
Adresa | Čapkova 224/4, 14000 Praha |
jednatel | Oldřich Techlovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2001 do 28.8.2002 |
Adresa | Dominova 2332/4, 15800 Praha |
jednatel | Filip Bejšovec |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2000 do 28.8.2001 |
Adresa | Vodní 587/15, 15000 Praha |
jednatel | Robert Bludský |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2000 do 28.8.2001 |
Adresa | , Praha 10 - Vršovice |
IČO: | 26206056 |
---|---|
Firma: | T.O.M. - pohostinství, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 21 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 10. 2000 |
Sídlo: | Novosibřinská 206, Praha 19016 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |