T.I.P., s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T.I.P., s.r.o. v likvidaci (61680427) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Severní 239, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1995 a je stále aktivní. T.I.P., s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o T.I.P., s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T.I.P., s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35866 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61680427 | |
Jméno: | T.I.P., s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.1995 |
Zapsána dne: | 10.3.1995 | |
Společnost byla na zasedání valné hromady konané dne 29.12.1995 zrušena s likvidací ke dni 1.1.1996. | 24.1.2023 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Severní 239, Příbram 26101, Česká republika | 22.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Severní 239, Příbram I , Česká republika | 10.3.1995 - 22.3.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obstaravatelská činnost | 10.3.1995 |
zprostředkovatelská činnost | 10.3.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živ- nosti volné | 10.3.1995 |
Jednatel | Ing. Jiří Merkl |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | 150, 26291 Kosova Hora |
Jednatel | Miroslav Kryl |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | 208, 26101 Háje |
Jednatel | Ing. Jiří Merkl |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1995 do 22.3.2023 |
Adresa | 134, 26291 Kosova Hora |
Jednatel | Miroslav Kryl |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1995 do 22.3.2023 |
Adresa | I-239, 26101 Příbram |
Likvidátor | JUDr. Jana Krylová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2016 do 24.1.2023 |
Adresa | 208, 26101 Háje |
Likvidátor | JUDr. Jana Krylová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1996 do 10.12.2016 |
Adresa | , Příbram I/239 |
IČO (identifikační číslo): | 61680427 |
---|---|
Jméno: | T.I.P., s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 3. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Severní 239, Příbram 26101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Kryl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jana Krylová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Merkl |
IČO: | 61680427 |
---|---|
Firma: | T.I.P., s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 1995 |
Sídlo: | Severní 239, Příbram 26101 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |