T E K T O N , s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T E K T O N , s.r.o. (44567529) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 678, 46871 Lučany nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 4. 1992 T E K T O N , s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o T E K T O N , s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T E K T O N , s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2106 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44567529 | |
Jméno: | T E K T O N , s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.4.1992 |
Zapsána dne: | 17.4.1992 | |
Městským úřadem Jablonec nad Nisou, živnostenským úřadem, bylo oznámeno, že dne 16.2.2002 bylo společnosti zrušeno živnostenské oprávnění na předmět podnikání „projektová činnost v investiční výstavbě, provádění inženýrských staveb (včetně technic ké vybavenosti sídlištních celků), provádění bytových a občanských staveb." | 7.5.2013 - 7.5.2013 | |
Městským úřadem Jablonec nad Nisou, živnostenským úřadem, byl společnosti rozhodnutím ze dne 15.2.2007, vydaným pod č.j. 1203/2007/SPR/ŽÚ/K zrušen živnostenský list na předmět podnikání "koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej". | 24.7.2007 - 24.7.2007 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 24.2.1992, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.4.1992, dodatku č. 2 ze dne 8.4.1992 a dodatku č.3 ze dne 15.4.1992. | 17.4.1992 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.4.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 678, Lučany nad Nisou 46871, Česká republika | 7.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 678, Lučany nad Nisou , Česká republika | 17.4.1992 - 7.10.2016 |
Jednatel | Ing. arch. Aleksej Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1992 do 8.2.2023 |
Adresa | Sněhurčina 679, Liberec 15 |
Jednatel | Ing. Lubomír Paldus |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 8.2.2023 |
Adresa | Rýnovická 3242/20, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Ing. Lubomír Paldus |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1992 do 27.11.2015 |
Adresa | Vysoká 90, Jablonec nad Nisou |
IČO: | 44567529 |
---|---|
Firma: | T E K T O N , s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Lučany nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 4. 1992 |
Sídlo: | 678, Lučany nad Nisou 46871 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |